PETUR OVI.FRIDI ELLINGSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard er medlem af ledelsen.
JYSK SKORSTENS SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard eier 40% av virksomheten.
PETUR OVI.FRIDI ELLINGSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard er medlem af ledelsen.
JYSK SKORSTENS SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard eier 40% av virksomheten.
JYSK SKORSTENS SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard eier 40% av virksomheten.
PETUR OVI.FRIDI ELLINGSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard er medlem af ledelsen.
PETUR OVI.FRIDI ELLINGSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard er medlem af ledelsen.
JYSK SKORSTENS SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard eier 40% av virksomheten.
JYSK SKORSTENS SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard eier 40% av virksomheten.
PETUR OVI.FRIDI ELLINGSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard er medlem af ledelsen.
JYSK SKORSTENS SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard eier 40% av virksomheten.
PETUR OVI.FRIDI ELLINGSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard er medlem af ledelsen.
JYSK SKORSTENS SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard eier 40% av virksomheten.
PETUR OVI.FRIDI ELLINGSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard er medlem af ledelsen.
PETUR OVI.FRIDI ELLINGSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Petur Ovi Fridi Ellingsgaard er medlem af ledelsen.