7. septemberAdresseendringSneleoparden ApSSneleoparden ApS flytter fra Frederiksberg C til Hellerup. Philip Kehlet er medlem af ledelsen.Se mere
25. aprilRegnskap for 2023 offentligjortTIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/STIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Philip Kehlet er medlem af ledelsen.Se mere
24. marsUnderskudd på DKK 23.014 Sneleoparden ApSSneleoparden ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Philip Kehlet er medlem af ledelsen.Se mere
3. januarNye navn i styretTIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S2 nye medlemmer blir med i styret for TIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Philip Kehlet er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarKlaus Hector Kjær blir adm. direktørTIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/SKlaus Hector Kjær erstatter Niels Christian Høgsted Høm som adm. direktør i TIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Philip Kehlet er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
23. oktober 2023Lars Joel Grönberg blir med i styretTIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/SLars Joel Grönberg blir med i styret for TIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Philip Kehlet er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2023Finn Ancker blir med i styretTIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/SFinn Ancker erstatter Michael Steen-Knudsen i styret for TIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 9 år. Philip Kehlet er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2023Overskudd på DKK 65.333 Sneleoparden ApSSneleoparden ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Philip Kehlet er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2023Regnskap for 2022 offentligjortTIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/STIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Philip Kehlet er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2023Philip Kehlet blir med i ledelsenTIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/SPhilip Kehlet blir med i ledelsen for TIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S.Se mere
12. april 2022Underskudd på DKK 2.338 Sneleoparden ApSSneleoparden ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. januar 2021 til 31. desember 2021. Philip Kehlet er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2021StiftelseSneleoparden ApSSneleoparden ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Philip Kehlet er medlem af ledelsen.Se mere