19. desember 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.TrackMe A/STrackMe A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Philip Victor Dilsø Jess eier 50% av virksomheten.Se mere
19. desember 2023Underskudd på DKK 78.725 Derp ApSDerp ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Philip Victor Dilsø Jess er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. oktober 2023StiftelseCDS Car Rental and Leasing ApSCDS Car Rental and Leasing ApS stiftes i bransjen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Philip Victor Dilsø Jess er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. september 2023Nytt navn: Derp ApSDan Trading International ApSDan Trading International ApS skifter navn til Derp ApS. Philip Victor Dilsø Jess er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. oktober 2022Overskudd på DKK 905.551 Dan Trading International ApSDan Trading International ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Philip Victor Dilsø Jess er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. oktober 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.TrackMe A/STrackMe A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Philip Victor Dilsø Jess eier 50% av virksomheten.Se mere
4. mai 2022Endring i eierkretsenTrackMe A/SPhilip Victor Dilsø Jess registrert som reell eier av TrackMe A/S.Se mere
22. september 2021Overskudd på DKK 1,8 mio.Dan Trading International ApSDan Trading International ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Philip Victor Dilsø Jess er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. september 2021Overskudd på DKK 224.898 TrackMe A/STrackMe A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Philip Victor Dilsø Jess er medlem av styret.Se mere
28. oktober 2020Overskudd på DKK 1,4 mio.Dan Trading International ApSDan Trading International ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Philip Victor Dilsø Jess er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. oktober 2020Overskudd på DKK 118.248 TrackMe A/STrackMe A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Philip Victor Dilsø Jess er medlem av styret.Se mere
24. juni 2020Christopher Louis Dilsø Jess blir med i ledelsenDan Trading International ApSChristopher Louis Dilsø Jess blir med i ledelsen for Dan Trading International ApS. Philip Victor Dilsø Jess er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. juni 2020Endring i eierkretsenDan Trading International ApSPhilip Victor Dilsø Jess registrert som reell eier av Dan Trading International ApS.Se mere
3. desember 2019Overskudd på DKK 721.719 Dan Trading International ApSDan Trading International ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Philip Victor Dilsø Jess er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. desember 2019Overskudd på DKK 66.997 TrackMe A/STrackMe A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Philip Victor Dilsø Jess er medlem av styret.Se mere
28. oktober 2019Christopher Louis Dilsø Jess blir med i styretTrackMe A/SChristopher Louis Dilsø Jess blir med i styret for TrackMe A/S. Philip Victor Dilsø Jess er fortsatt styremedlem.Se mere
28. oktober 2019Philip Victor Dilsø Jess blir adm. direktørDan Trading International ApSPhilip Victor Dilsø Jess blir adm. direktør i Dan Trading International ApS.Se mere
5. oktober 2019Søren Michael Jess forlater styretTrackMe A/SSøren Michael Jess forlater styret for TrackMe A/S etter en periode på 2 år. Philip Victor Dilsø Jess er fortsatt styremedlem.Se mere
20. september 2019Endring i eierkretsenTrackMe A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av TrackMe A/S. Philip Victor Dilsø Jess er medlem av styret.Se mere
1. august 2019Endring i eierkretsenTrackMe A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av TrackMe A/S. Philip Victor Dilsø Jess er medlem av styret.Se mere