12. mai 2010Philippus P. F. C. Houben forlater styretWAVIN DENMARK HOLDING A/SPhilippus P. F. C. Houben forlater styret for WAVIN DENMARK HOLDING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
30. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortWAVIN DENMARK HOLDING A/SWAVIN DENMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Philippus P. F. C. Houben er medlem av styret.Se mere
4. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortWAVIN DENMARK HOLDING A/SWAVIN DENMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Philippus P. F. C. Houben er medlem av styret.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortWAVIN DENMARK HOLDING A/SWAVIN DENMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Philippus P. F. C. Houben er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberWAVIN DENMARK HOLDING A/STidligere bransje: Uoplyst. Philippus P. F. C. Houben er medlem av styret.Se mere
5. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortWAVIN DENMARK HOLDING A/SWAVIN DENMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Philippus P. F. C. Houben er medlem av styret.Se mere
9. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortWAVIN DENMARK HOLDING A/SWAVIN DENMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2005 til 31. desember 2005. Philippus P. F. C. Houben er medlem av styret.Se mere
24. mai 2006Philippus P. F. C. Houben blir med i styretWAVIN DENMARK HOLDING A/SPhilippus P. F. C. Houben erstatter Bjarne Olesen i styret for WAVIN DENMARK HOLDING A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere