19. desember 2023Overskudd på DKK 174.661 Aaby Guld Holding ApSAaby Guld Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Underskudd på DKK 115.110 Aaby Affinering ApSAaby Affinering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Overskudd på DKK 178.387 AABYBRO GULD & SØLV ApSAABYBRO GULD & SØLV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2022Overskudd på DKK 20.989 Aaby Guld Holding ApSAaby Guld Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2022Underskudd på DKK 115.207 Aaby Affinering ApSAaby Affinering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2022Overskudd på DKK 29.259 AABYBRO GULD & SØLV ApSAABYBRO GULD & SØLV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 390.641 Aaby Guld Holding ApSAaby Guld Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Underskudd på DKK 130.971 Aaby Affinering ApSAaby Affinering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 410.329 AABYBRO GULD & SØLV ApSAABYBRO GULD & SØLV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2021Overskudd på DKK 252.829 Aaby Guld Holding ApSAaby Guld Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2021Underskudd på DKK 205.221 Aaby Affinering ApSAaby Affinering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2021Overskudd på DKK 266.414 AABYBRO GULD & SØLV ApSAABYBRO GULD & SØLV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2019Underskudd på DKK 229.889 Aaby Affinering ApSAaby Affinering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2019Overskudd på DKK 57.995 AABYBRO GULD & SØLV ApSAABYBRO GULD & SØLV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2019Overskudd på DKK 56.757 Aaby Guld Holding ApSAaby Guld Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2019Phuoc An Tram forlater ledelsenViet Vision ApSPhuoc An Tram forlater ledelsen for Viet Vision ApS etter en periode på 3 år.Se mere
9. juli 2019Endring i eierkretsenViet Vision ApSPhuoc An Tram er ikke lenger registrert som reell eier av Viet Vision ApS.Se mere
13. desember 2018Underskudd på DKK 247.548 Aaby Affinering ApSAaby Affinering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2018Overskudd på DKK 179.824 Aaby Guld Holding ApSAaby Guld Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2018Overskudd på DKK 193.091 AABYBRO GULD & SØLV ApSAABYBRO GULD & SØLV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Phuoc An Tram er medlem af ledelsen.Se mere