20. mai 2009Pia Anne Klöczl Nielsen forlater ledelsenHØNG DYREKLINIK ApSPia Anne Klöczl Nielsen forlater ledelsen for HØNG DYREKLINIK ApS etter en periode på 8 år.Se mere
20. mai 2009Pia Anne Klöczl Nielsen forlater ledelsenPIA NIELSEN HOLDING ApSPia Anne Klöczl Nielsen forlater ledelsen for PIA NIELSEN HOLDING ApS etter en periode på 8 år.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberPIA NIELSEN HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2008AdresseendringHØNG DYREKLINIK ApSHØNG DYREKLINIK ApS flytter fra Høng til København V. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortPIA NIELSEN HOLDING ApSPIA NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortHØNG DYREKLINIK ApSHØNG DYREKLINIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2007AdresseendringPIA NIELSEN HOLDING ApSPIA NIELSEN HOLDING ApS flytter fra Ballerup til København V. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortPIA NIELSEN HOLDING ApSPIA NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortHØNG DYREKLINIK ApSHØNG DYREKLINIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortHØNG DYREKLINIK ApSHØNG DYREKLINIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortPIA NIELSEN HOLDING ApSPIA NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortPIA NIELSEN HOLDING ApSPIA NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortHØNG DYREKLINIK ApSHØNG DYREKLINIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2005AdresseendringPIA NIELSEN HOLDING ApSPIA NIELSEN HOLDING ApS flytter fra København Ø til Ballerup. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2005Randi Christine Lintrup forlater ledelsenHØNG DYREKLINIK ApSRandi Christine Lintrup forlater ledelsen for HØNG DYREKLINIK ApS etter en periode på 4 år. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortPIA NIELSEN HOLDING ApSPIA NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortHØNG DYREKLINIK ApSHØNG DYREKLINIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2004AdresseendringPIA NIELSEN HOLDING ApSPIA NIELSEN HOLDING ApS flytter fra Fjenneslev til København Ø. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortPIA NIELSEN HOLDING ApSPIA NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. juli 2001 til 31. desember 2002. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortHØNG DYREKLINIK ApSHØNG DYREKLINIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. august 2001 til 31. desember 2002. Pia Anne Klöczl Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere