1. oktober 2017Pia Hag Hansen forlater styretDETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/SPia Hag Hansen forlater styret for DETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/S etter en periode på 4 år.Se mere
19. desember 2016Overskudd på DKK 818.790 DETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/SDETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september. Pia Hag Hansen er medlem av styret.Se mere
17. november 2015Overskudd på DKK 1,4 mio.DETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/SDETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september. Pia Hag Hansen er medlem av styret.Se mere
13. november 2014Overskudd på DKK 1,2 mio.DETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/SDETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september. Pia Hag Hansen er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2013Underskudd på DKK 1,3 mio.DETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/SDETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september. Pia Hag Hansen er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2013Pia Hag Hansen blir med i styretDETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/SPia Hag Hansen blir med i styret for DETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/S.Se mere