17. juniUnderskudd på DKK 12.284 Slagelse Stål ApSSlagelse Stål ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 51.344 NV3 Cykler ApSNV3 Cykler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 378.741 NV3 HOLDING ApSNV3 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 168.250 NV3 Bogføring ApSNV3 Bogføring ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 173.660 NV3 ApSNV3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2023Underskudd på DKK 89.389 Slagelse Stål ApSSlagelse Stål ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. oktober 2021 til 31. desember 2022. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.NV3 HOLDING ApSNV3 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 427.791 NV3 Cykler ApSNV3 Cykler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 437.659 NV3 ApSNV3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2022AdresseendringNV3 Cykler ApSNV3 Cykler ApS flytter til ny adresse i Næstved. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2022Overskudd på DKK 247.916 NV3 Bogføring ApSNV3 Bogføring ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2022Nytt navn: NV3 Cykler ApSNæstved Cykel Center ApSNæstved Cykel Center ApS skifter navn til NV3 Cykler ApS. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 647.236 NV3 HOLDING ApSNV3 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 161.400 NV3 ApSNV3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 285.942 NV3 Bogføring ApSNV3 Bogføring ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2021Overskudd på DKK 167.947 Næstved Cykel Center ApSNæstved Cykel Center ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2021StiftelseSlagelse Stål ApSSlagelse Stål ApS stiftes i bransjen smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2021Underskudd på DKK 330.544 Næstved Cykel Center ApSNæstved Cykel Center ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. august 2019 til 30. september 2020. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2021Pia Koch Edelgaard blir med i ledelsenNæstved Cykel Center ApSPia Koch Edelgaard erstatter Per Harald Bøchman i ledelsen for Næstved Cykel Center ApS etter en periode på 1 år.Se mere
7. desember 2020Underskudd på DKK 3.900 NV3 Bogføring ApSNV3 Bogføring ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. juni til 30. juni. Pia Koch Edelgaard er medlem af ledelsen.Se mere