3. juli 2019Pia Noir Vilykke forlater styretJESPER HOLM COPENHAGEN A/SPia Noir Vilykke forlater styret for JESPER HOLM COPENHAGEN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
2. juli 2019Overskudd på DKK 65.499 JESPER HOLM COPENHAGEN A/SJESPER HOLM COPENHAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Pia Noir Vilykke er styreleder.Se mere
11. juni 2018Overskudd på DKK 112.120 JESPER HOLM COPENHAGEN A/SJESPER HOLM COPENHAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Pia Noir Vilykke er styreleder.Se mere
9. juni 2017Overskudd på DKK 442.403 JESPER HOLM COPENHAGEN A/SJESPER HOLM COPENHAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Pia Noir Vilykke er styreleder.Se mere
15. juni 2016Overskudd på DKK 255.877 JESPER HOLM COPENHAGEN A/SJESPER HOLM COPENHAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Pia Noir Vilykke er styreleder.Se mere
23. juni 2015Overskudd på DKK 319.612 JESPER HOLM COPENHAGEN A/SJESPER HOLM COPENHAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Pia Noir Vilykke er styreleder.Se mere
26. januar 2015Pia Noir Vilykke blir ny styrelederJESPER HOLM COPENHAGEN A/SPia Noir Vilykke erstatter Birgitte Søgaard Holm som styreleder hos JESPER HOLM COPENHAGEN A/S etter en periode på 11 år.Se mere