28. juniUnderskudd på DKK 316.046 Vejlbygade 41 ApSVejlbygade 41 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 96.275 Vikærsvej 10 ApSVikærsvej 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Underskudd på DKK 774.023 PN HOLDING, ÅRHUS ApSPN HOLDING, ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 284.372 Vejlbygade 41 ApSVejlbygade 41 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 78.024 Vikærsvej 10 ApSVikærsvej 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2023AdresseendringVikærsvej 10 ApSVikærsvej 10 ApS flytter til ny adresse i Lystrup. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2023AdresseendringVejlbygade 41 ApSVejlbygade 41 ApS flytter til ny adresse i Lystrup. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2023AdresseendringPN HOLDING, ÅRHUS ApSPN HOLDING, ÅRHUS ApS flytter til ny adresse i Lystrup. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022Underskudd på DKK 932.082 PN HOLDING, ÅRHUS ApSPN HOLDING, ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 296.736 Vejlbygade 41 ApSVejlbygade 41 ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. august 2020 til 31. desember 2021. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 96.000 Vikærsvej 10 ApSVikærsvej 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. august 2020 til 31. desember 2021. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2021Overskudd på DKK 1,0 mio.PN HOLDING, ÅRHUS ApSPN HOLDING, ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2020Overskudd på DKK 26.239 PN HOLDING, ÅRHUS ApSPN HOLDING, ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2020StiftelseVejlbygade 41 ApSVejlbygade 41 ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2020StiftelseVikærsvej 10 ApSVikærsvej 10 ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2020StiftelsePia og Erik Thye I/SPia og Erik Thye I/S stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Pia Omann Nielsen Thye eier 50% av virksomheten.Se mere
4. desember 2019Underskudd på DKK 70.292 PN HOLDING, ÅRHUS ApSPN HOLDING, ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2018Underskudd på DKK 158.374 PN HOLDING, ÅRHUS ApSPN HOLDING, ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2017Overskudd på DKK 49.682 PN HOLDING, ÅRHUS ApSPN HOLDING, ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2016Underskudd på DKK 33.742 PN HOLDING, ÅRHUS ApSPN HOLDING, ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Pia Omann Nielsen Thye er medlem af ledelsen.Se mere