23. januar 2008Piers Darryl st John Marlow forlater styretArriva Tog A/SPiers Darryl st John Marlow forlater styret for Arriva Tog A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Passagertransport med regional- eller fjerntogArriva Tog A/STidligere bransje: Jernbaner. Piers Darryl st John Marlow er medlem av styret.Se mere
3. desember 2007Piers Darryl st John Marlow forlater styretARRIVA SKANDINAVIEN A/SPiers Darryl st John Marlow forlater styret for ARRIVA SKANDINAVIEN A/S etter en periode på 2 år.Se mere
14. juni 2007Finn Andersen forlater styretARRIVA SKANDINAVIEN A/SFinn Andersen forlater styret for ARRIVA SKANDINAVIEN A/S etter en periode på 12 år. Piers Darryl st John Marlow er fortsatt styreleder.Se mere
1. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortARRIVA SKANDINAVIEN A/SARRIVA SKANDINAVIEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Piers Darryl st John Marlow er styreleder.Se mere
1. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortArriva Tog A/SArriva Tog A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Piers Darryl st John Marlow er medlem av styret.Se mere
16. mai 2007Flere forlater styretARRIVA SKANDINAVIEN A/S3 medlemmer forlater styret for ARRIVA SKANDINAVIEN A/S. Piers Darryl st John Marlow er fortsatt styreleder.Se mere
12. januar 2007Jens Erik Christiansen blir med i styretArriva Tog A/SJens Erik Christiansen erstatter Susanne Mørch Koch i styret for Arriva Tog A/S etter en periode på 5 måneder. Piers Darryl st John Marlow er fortsatt styremedlem.Se mere
12. januar 2007Susanne Mørch Koch forlater ledelsenARRIVA SKANDINAVIEN A/SSusanne Mørch Koch forlater ledelsen for ARRIVA SKANDINAVIEN A/S etter en periode på 5 måneder. Piers Darryl st John Marlow er styreleder.Se mere
5. desember 2006Karsten Røn Andersen blir med i ledelsenARRIVA SKANDINAVIEN A/SKarsten Røn Andersen blir med i ledelsen for ARRIVA SKANDINAVIEN A/S. Piers Darryl st John Marlow er styreleder.Se mere
1. august 2006Susanne Mørch Koch blir med i styretArriva Tog A/SSusanne Mørch Koch blir med i styret for Arriva Tog A/S. Piers Darryl st John Marlow er fortsatt styremedlem.Se mere
1. august 2006Susanne Mørch Koch blir med i ledelsenARRIVA SKANDINAVIEN A/SSusanne Mørch Koch blir med i ledelsen for ARRIVA SKANDINAVIEN A/S. Piers Darryl st John Marlow er styreleder.Se mere
6. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortArriva Tog A/SArriva Tog A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Piers Darryl st John Marlow er medlem av styret.Se mere
23. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortARRIVA SKANDINAVIEN A/SARRIVA SKANDINAVIEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Piers Darryl st John Marlow er styreleder.Se mere
9. januar 2006Michael Nørgaard Jensen forlater styretArriva Tog A/SMichael Nørgaard Jensen forlater styret for Arriva Tog A/S etter en periode på 2 år. Piers Darryl st John Marlow er fortsatt styremedlem.Se mere
9. januar 2006Michael Nørgaard Jensen forlater ledelsenARRIVA SKANDINAVIEN A/SMichael Nørgaard Jensen forlater ledelsen for ARRIVA SKANDINAVIEN A/S etter en periode på 2 år. Piers Darryl st John Marlow er styreleder.Se mere
30. november 2005Piers Darryl st John Marlow blir med i styretARRIVA SKANDINAVIEN A/SPiers Darryl st John Marlow blir med i styret for ARRIVA SKANDINAVIEN A/S.Se mere
6. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortArriva Tog A/SArriva Tog A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Piers Darryl st John Marlow er medlem av styret.Se mere
4. april 2005AdresseendringArriva Tog A/SArriva Tog A/S flytter fra Albertslund til Kastrup. Piers Darryl st John Marlow er medlem av styret.Se mere
31. januar 2005Nicolaj Alex Johansen forlater styretArriva Tog A/SNicolaj Alex Johansen forlater styret for Arriva Tog A/S etter en periode på 4 år. Piers Darryl st John Marlow er fortsatt styremedlem.Se mere