19. mai 1993Flere forlater styretPIHL COATING A/S3 medlemmer forlater styret for PIHL COATING A/S.Doris Smedegaard PihlForlater etter en periode på 6 årKaare PihlForlater etter en periode på 6 årUffe PihlForlater etter en periode på 6 år
19. mai 1993Arne Bernt Pihl forlater ledelsenPIHL COATING A/SArne Bernt Pihl forlater ledelsen for PIHL COATING A/S etter en periode på 6 år.
5. april 1989Ny selskapsform AktieselskabPIHL COATING A/SPIHL COATING A/S skifter selskapsform.FraApSTilA/S
1. februar 1989Nytt navn: PIHL COATING A/SPIHL COATING ApSPIHL COATING ApS skifter navn til PIHL COATING A/S.
8. oktober 1987Nytt navn: PIHL COATING ApSApS KBUS 8 NR. 1952ApS KBUS 8 NR. 1952 skifter navn til PIHL COATING ApS.
1. januar 1987StiftelseApS KBUS 8 NR. 1952ApS KBUS 8 NR. 1952 stiftes i 1987.AdresseBrunsmose 75620 GlamsbjergPersonerArne Bernt PihlDirektørDoris Smedegaard PihlStyremedlemKaare PihlStyremedlemUffe PihlStyremedlem