8. januar 1999Poul Christian Christensen forlater ledelsenAFVIKLINGSSELSKABET AF 1. JULI 1997 ApSPoul Christian Christensen forlater ledelsen for AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. JULI 1997 ApS etter en periode på 8 år.Se mere
23. november 1998Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAFVIKLINGSSELSKABET AF 1. JULI 1997 ApSTidligere status: Normal. Poul Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 1997Nytt navn: AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. JULI 1997 ApSBIANPO ApSBIANPO ApS skifter navn til AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. JULI 1997 ApS. Poul Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 1994Nytt navn: BIANPO ApSGLASTERM ApSGLASTERM ApS skifter navn til BIANPO ApS. Poul Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 1991Poul Christian Christensen forlater styretP. CHRISTENSEN PLAST AKTIESELSKAB AF 1.5. 1989Poul Christian Christensen forlater styret for P. CHRISTENSEN PLAST AKTIESELSKAB AF 1.5. 1989 etter en periode på 2 år.Se mere
14. september 1990StiftelseGLASTERM ApSGLASTERM ApS stiftes i 1990. Poul Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 1989Nytt navn: P. CHRISTENSEN PLAST AKTIESELSKAB AF 1.5. 1989A/S PSE NR. 3091A/S PSE NR. 3091 skifter navn til P. CHRISTENSEN PLAST AKTIESELSKAB AF 1.5. 1989. Poul Christian Christensen er medlem av styret.Se mere
14. november 1989Flere forlater styretA/S PSE NR. 30913 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 3091. Poul Christian Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. november 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 3091Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 3091 etter en periode på 8 måneder. Poul Christian Christensen er medlem av styret.Se mere
9. august 1989Poul Christian Christensen forlater styretP. CHRISTENSEN PLAST A/SPoul Christian Christensen forlater styret for P. CHRISTENSEN PLAST A/S etter en periode på 33 år.Se mere
9. august 1989Poul Christian Christensen forlater ledelsenP. CHRISTENSEN PLAST A/SPoul Christian Christensen forlater ledelsen for P. CHRISTENSEN PLAST A/S etter en periode på 33 år.Se mere
31. juli 1989Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONP. CHRISTENSEN PLAST A/STidligere status: Normal. Poul Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 1989StiftelseA/S PSE NR. 3091A/S PSE NR. 3091 stiftes i 1989. Poul Christian Christensen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 1956StiftelseP. CHRISTENSEN PLAST A/SP. CHRISTENSEN PLAST A/S stiftes i 1956. Poul Christian Christensen er medlem af ledelsen.Se mere