26. oktober 2022Torben Paulin blir med i styretDE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER F.M.B.A.Torben Paulin erstatter Poul Ejnar Jochumsen i styret for DE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER F.M.B.A. etter en periode på 2 år.Se mere
26. oktober 2022Poul Ejnar Jochumsen forlater styretSKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A.Poul Ejnar Jochumsen forlater styret for SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. etter en periode på 2 år.Se mere
28. oktober 2021Overskudd på DKK 1,6 mio.SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A.SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Poul Ejnar Jochumsen er nestleder i styret.Se mere
26. oktober 2021Hans Christian Eberhard Groth Teisen blir med i styretDE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER F.M.B.A.Hans Christian Eberhard Groth Teisen erstatter Jes Holten de Fine Lützhøft i styret for DE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER F.M.B.A. etter en periode på 3 år. Poul Ejnar Jochumsen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 2020Poul Ejnar Jochumsen blir med i styretDE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER F.M.B.A.Poul Ejnar Jochumsen blir med i styret for DE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER F.M.B.A..Se mere
22. oktober 2020Overskudd på DKK 1,5 mio.SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A.SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Poul Ejnar Jochumsen er nestleder i styret.Se mere
21. oktober 2020Poul Ejnar Jochumsen blir med i styretSKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A.Poul Ejnar Jochumsen blir med i styret for SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A..Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Avl af malkekvægI/S TREJOMATidligere bransje: Malkekvæghold. Poul Ejnar Jochumsen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januar 2007Ny bransje: MalkekvægholdI/S TREJOMATidligere bransje: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift). Poul Ejnar Jochumsen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mai 2002StiftelseI/S TREJOMAI/S TREJOMA stiftes i bransjen planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift). Poul Ejnar Jochumsen eier 50% av virksomheten.Se mere