16. aprilOverskudd på DKK 305.094 BLÅVAND INVEST HOLDING AF 2001 ApSBLÅVAND INVEST HOLDING AF 2001 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Poul-Erik Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
16. aprilOverskudd på DKK 259.613 Ejendomsselskabet Kirkevej 1 ApSEjendomsselskabet Kirkevej 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Poul-Erik Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februarOverskudd på DKK 111.120 BoksiBlåvand ApSBoksiBlåvand ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Poul-Erik Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februarOverskudd på DKK 242.223 NAJ HOLDING 2011 ApSNAJ HOLDING 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Poul-Erik Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februarEndring i eierkretsenBoksiBlåvand ApSPoul-Erik Jessen registrert som reell eier av BoksiBlåvand ApS.Se mere
20. november 2023Poul-Erik Jessen blir med i ledelsenBoksiBlåvand ApSPoul-Erik Jessen erstatter Niels-Arne Jessen i ledelsen for BoksiBlåvand ApS etter en periode på 5 år.Se mere
20. november 2023Poul-Erik Jessen blir med i ledelsenNAJ HOLDING 2011 ApSPoul-Erik Jessen erstatter Niels-Arne Jessen i ledelsen for NAJ HOLDING 2011 ApS etter en periode på 12 år.Se mere
22. september 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 38Dit Energicenter A/S Niels Henrik Ullerup Salling er indtrådt i bestyrelsen hos Dit Energicenter A/S i stedet for Poul-Erik Jessen (kilde: Les artikkel
11. september 2023Underskudd på DKK 20.069 HELMERS HUS ApSHELMERS HUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Poul-Erik Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023Niels Henrik Ullerup Salling blir med i styretDit Energicenter A/SNiels Henrik Ullerup Salling erstatter Poul-Erik Jessen i styret for Dit Energicenter A/S etter en periode på 3 år.Se mere
29. august 2023Poul-Erik Jessen blir med i styretHELMERS HUS ApSPoul-Erik Jessen blir med i styret for HELMERS HUS ApS.Se mere
29. august 2023Poul-Erik Jessen blir med i ledelsenHELMERS HUS ApSPoul-Erik Jessen blir med i ledelsen for HELMERS HUS ApS.Se mere
29. august 2023Ny status NORMALHELMERS HUS ApSTidligere status: Under frivillig likvidation. Poul-Erik Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2023Underskudd på DKK 2,1 mio.Dit Energicenter A/SDit Energicenter A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Poul-Erik Jessen er medlem av styret.Se mere
19. april 2023Overskudd på DKK 112.452 BLÅVAND INVEST HOLDING AF 2001 ApSBLÅVAND INVEST HOLDING AF 2001 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Poul-Erik Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2023Overskudd på DKK 192.376 Ejendomsselskabet Kirkevej 1 ApSEjendomsselskabet Kirkevej 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Poul-Erik Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2023VI SØGER FLERE GODE KOLLEGER TIL VORES ELEKTRIKERTEAMDit Energicenter A/S · VardeDit Energicenter A/S søger ny medarbejder i Varde på fuld tid. Kontaktperson: Richard Skak, Direktør. Poul-Erik Jessen er medlem av styret.Se jobopslag
18. oktober 2022Poul-Erik Jessen forlater styretBlåvand Invest A/SPoul-Erik Jessen forlater styret for Blåvand Invest A/S etter en periode på 2 år.Se mere
22. september 2022Overskudd på DKK 3,2 mio.HELMERS HUS ApSHELMERS HUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Poul-Erik Jessen eier 50% av virksomheten.Se mere
22. september 2022Rosa Helga Kajberg Jessen forlater styretHELMERS HUS ApSRosa Helga Kajberg Jessen forlater styret for HELMERS HUS ApS etter en periode på 5 år. Poul-Erik Jessen eier 50% av virksomheten.Se mere