Lars Christian Jensen erstatter Jan Villum Hansen som styreleder hos AALBORG BOWLINGHAL'S FOND AF 16/3 1970 etter en periode på 9 år. Poul Erik Larsen er medlem af ledelsen.
AALBORG BOWLINGHAL'S FOND AF 16/3 1970 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Poul Erik Larsen er medlem af ledelsen.
AALBORG BOWLINGHAL'S FOND AF 16/3 1970 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Poul Erik Larsen er medlem af ledelsen.
AALBORG BOWLINGHAL'S FOND AF 16/3 1970 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Poul Erik Larsen er medlem af ledelsen.