29. oktober 2021Poul-Erik Neergaard forlater ledelsenTOFTEN HOLDING RANDERS ApSPoul-Erik Neergaard forlater ledelsen for TOFTEN HOLDING RANDERS ApS etter en periode på 13 år.Se mere
29. oktober 2021Endring i eierkretsenTOFTEN HOLDING RANDERS ApSPoul-Erik Neergaard er ikke lenger registrert som reell eier av TOFTEN HOLDING RANDERS ApS.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.TOFTEN HOLDING RANDERS ApSTidligere bransje: Uoplyst. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 11.220 TOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2019 til 31. oktober. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2019Underskudd på DKK 17.938 TOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2018 til 31. oktober. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2018Underskudd på DKK 2.377 TOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2017 til 31. oktober. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2017Underskudd på DKK 3.163 TOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2016 til 31. oktober. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2017AdresseendringTOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS flytter fra Randers SV til Randers SØ. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2016Underskudd på DKK 32.363 TOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2015 til 31. oktober. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2015Overskudd på DKK 47.108 TOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2014 til 31. oktober. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2014Overskudd på DKK 59.661 TOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2013 til 31. oktober. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2013Overskudd på DKK 2.582 TOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2012 til 31. oktober. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2013Underskudd på DKK 3.607 TOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2011 til 31. oktober 2012. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2012Regnskap for 2011 offentligjortTOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2010 til 31. oktober 2011. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2012Endring i eierkretsenTOFTEN HOLDING RANDERS ApSPoul-Erik Neergaard registrert som reell eier av TOFTEN HOLDING RANDERS ApS.Se mere
7. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortTOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2009 til 31. oktober. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortTOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2008 til 31. oktober 2009. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2009Regnskap for 2008 offentligjortTOFTEN HOLDING RANDERS ApSTOFTEN HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2007 til 31. oktober 2008. Poul-Erik Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2008Poul-Erik Neergaard forlater styretEJENDOMSSELSKABET TOFTEN A/SPoul-Erik Neergaard forlater styret for EJENDOMSSELSKABET TOFTEN A/S etter en periode på 19 år.Se mere
4. juni 2008Poul-Erik Neergaard forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET TOFTEN A/SPoul-Erik Neergaard forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET TOFTEN A/S etter en periode på 10 år.Se mere