22. januar 2002Tom Hindberg blir med i styretKNOW-HOW DATA A/STom Hindberg erstatter Poul Erik Tullin i styret for KNOW-HOW DATA A/S etter en periode på 6 år.Se mere
7. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortKNOW-HOW DATA A/SKNOW-HOW DATA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Poul Erik Tullin er medlem av styret.Se mere
27. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortKNOW-HOW DATA A/SKNOW-HOW DATA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Poul Erik Tullin er medlem av styret.Se mere
11. januar 2000Poul Erik Tullin forlater styretJT PROJEKTADMINISTRATION A/SPoul Erik Tullin forlater styret for JT PROJEKTADMINISTRATION A/S etter en periode på 2 år.Se mere
8. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortKNOW-HOW DATA A/SKNOW-HOW DATA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Poul Erik Tullin er medlem av styret.Se mere
30. september 1999Poul Erik Tullin forlater ledelsenCLIMATE CARE ApSPoul Erik Tullin forlater ledelsen for CLIMATE CARE ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
7. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortKNOW-HOW DATA A/SKNOW-HOW DATA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Poul Erik Tullin er medlem av styret.Se mere
29. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortJT PROJEKTADMINISTRATION A/SJT PROJEKTADMINISTRATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Poul Erik Tullin er medlem av styret.Se mere
14. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortCLIMATE CARE ApSCLIMATE CARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1998 til 31. desember 1998. Poul Erik Tullin er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 1998Nytt navn: CLIMATE CARE ApSVICH 5442 ApSVICH 5442 ApS skifter navn til CLIMATE CARE ApS. Poul Erik Tullin er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1998Poul Erik Tullin blir med i ledelsenVICH 5442 ApSPoul Erik Tullin erstatter Victor Christoffersen i ledelsen for VICH 5442 ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
17. august 1998Poul Erik Tullin forlater styretCAMILEX A/SPoul Erik Tullin forlater styret for CAMILEX A/S etter en periode på 5 år.Se mere
17. august 1998Poul Erik Tullin forlater ledelsenCAMILEX A/SPoul Erik Tullin forlater ledelsen for CAMILEX A/S etter en periode på 5 år.Se mere
8. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortKNOW-HOW DATA A/SKNOW-HOW DATA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Poul Erik Tullin er medlem av styret.Se mere
24. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortJT PROJEKTADMINISTRATION A/SJT PROJEKTADMINISTRATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Poul Erik Tullin er medlem av styret.Se mere
21. november 1997Endring i eierkretsenKNOW-HOW DATA A/SPreben Andersen registrert som reell eier av KNOW-HOW DATA A/S. Poul Erik Tullin er medlem av styret.Se mere
7. oktober 1997Regnskap for 1996 offentligjortKNOW-HOW DATA A/SKNOW-HOW DATA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Poul Erik Tullin er medlem av styret.Se mere
9. september 1997Nytt navn: JT PROJEKTADMINISTRATION A/SJT MANAGEMENT- & HOLDINGSELSKAB ApSJT MANAGEMENT- & HOLDINGSELSKAB ApS skifter navn til JT PROJEKTADMINISTRATION A/S. Poul Erik Tullin er medlem av styret.Se mere
8. september 1997Poul Erik Tullin blir med i styretJT MANAGEMENT- & HOLDINGSELSKAB ApSPoul Erik Tullin blir med i styret for JT MANAGEMENT- & HOLDINGSELSKAB ApS.Se mere
8. september 1997Jesper Tullin blir med i ledelsenJT MANAGEMENT- & HOLDINGSELSKAB ApSJesper Tullin blir med i ledelsen for JT MANAGEMENT- & HOLDINGSELSKAB ApS. Poul Erik Tullin er medlem av styret.Se mere