30. juliUnderskudd på DKK 345 SCHLAIKJER HOLDING ApSSCHLAIKJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2023Underskudd på DKK 5.228 SCHLAIKJER HOLDING ApSSCHLAIKJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2022Overskudd på DKK 47.180 SCHLAIKJER HOLDING ApSSCHLAIKJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2021Overskudd på DKK 78.868 SCHLAIKJER HOLDING ApSSCHLAIKJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2020Overskudd på DKK 36.961 SCHLAIKJER HOLDING ApSSCHLAIKJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2019Overskudd på DKK 0 SCHLAIKJER HOLDING ApSSCHLAIKJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2018Overskudd på DKK 0 SCHLAIKJER HOLDING ApSSCHLAIKJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2017Overskudd på DKK 0 SCHLAIKJER HOLDING ApSSCHLAIKJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2016Overskudd på DKK 1.000 SCHLAIKJER HOLDING ApSSCHLAIKJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2015Overskudd på DKK 169.227 SCHLAIKJER HOLDING ApSSCHLAIKJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2015Poul Henning Schlaikjer-Petersen slutter som adm. direktørM-SPORT ApSPoul Henning Schlaikjer-Petersen slutter som adm. direktør i M-SPORT ApS.Se mere
16. desember 2014Underskudd på DKK 3,3 mio.M-SPORT ApSM-SPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. januar 2013 til 30. juni. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. desember 2014Underskudd på DKK 317.500 SCHLAIKJER HOLDING ApSSCHLAIKJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2014Poul Henning Schlaikjer-Petersen forlater styretI-MAKERS INTERNATIONAL A/SPoul Henning Schlaikjer-Petersen forlater styret for I-MAKERS INTERNATIONAL A/S etter en periode på 3 år.Se mere
24. november 2014Morten Præstbrogaard blir ny styrelederM-SPORT ApSMorten Præstbrogaard erstatter Michael Møller som styreleder hos M-SPORT ApS etter en periode på 6 måneder. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. november 2014Poul Henning Schlaikjer-Petersen blir adm. direktørM-SPORT ApSPoul Henning Schlaikjer-Petersen erstatter Morten Præstbrogaard som adm. direktør i M-SPORT ApS.Se mere
1. juli 2014Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseSCHLAIKJER HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2014Nye navn i styretI-MAKERS INTERNATIONAL A/S2 nye medlemmer blir med i styret for I-MAKERS INTERNATIONAL A/S. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2014Poul Henning Schlaikjer-Petersen forlater ledelsenI-MAKERS INTERNATIONAL A/SPoul Henning Schlaikjer-Petersen forlater ledelsen for I-MAKERS INTERNATIONAL A/S etter en periode på 3 år.Se mere
2. juni 2014Peter Eric Mathies blir adm. direktørI-MAKERS INTERNATIONAL A/SPeter Eric Mathies blir adm. direktør i I-MAKERS INTERNATIONAL A/S. Poul Henning Schlaikjer-Petersen er medlem av styret.Se mere