1. juli 1999Søren Dahl Pedersen blir med i ledelsenJENS FOGH A/SSøren Dahl Pedersen erstatter Poul Kalstrup i ledelsen for JENS FOGH A/S etter en periode på 2 år.Se mere
4. august 1998Ib Emil Nielsen blir med i styretJENS FOGH A/SIb Emil Nielsen erstatter Niels Kejser i styret for JENS FOGH A/S etter en periode på 7 år. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortJENS FOGH A/SJENS FOGH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 31. desember 1997. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortJENS FOGH A/SJENS FOGH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 1997Poul Kalstrup forlater ledelsenSCAN TRADE DK ApSPoul Kalstrup forlater ledelsen for SCAN TRADE DK ApS etter en periode på 4 år.Se mere
4. april 1997Poul Kalstrup blir med i ledelsenJENS FOGH A/SPoul Kalstrup erstatter Per Knudsen i ledelsen for JENS FOGH A/S etter en periode på 5 år.Se mere
3. februar 1997Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSCAN TRADE DK ApSTidligere status: Normal. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 1993Nytt navn: SCAN TRADE DK ApSHBM 1521 ApSHBM 1521 ApS skifter navn til SCAN TRADE DK ApS. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 1993Hans Birch Mogensen forlater ledelsenHBM 1521 ApSHans Birch Mogensen forlater ledelsen for HBM 1521 ApS etter en periode på 4 måneder. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 1992StiftelseHBM 1521 ApSHBM 1521 ApS stiftes i 1992. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 1992Poul Kalstrup forlater ledelsenASX 11581 ApSPoul Kalstrup forlater ledelsen for ASX 11581 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
6. februar 1992Nytt navn: ASX 11581 ApSCITY VÆRKSTEDET ApSCITY VÆRKSTEDET ApS skifter navn til ASX 11581 ApS. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 1991Poul Kalstrup forlater ledelsenVEJGAARD MOTORCOMPAGNI ApSPoul Kalstrup forlater ledelsen for VEJGAARD MOTORCOMPAGNI ApS etter en periode på 10 år.Se mere
4. februar 1990Poul Kalstrup forlater ledelsenPLK-INVEST, AALBORG ApSPoul Kalstrup forlater ledelsen for PLK-INVEST, AALBORG ApS etter en periode på 11 år.Se mere
10. november 1989Nytt navn: PLK-INVEST, AALBORG ApSCITY VÆRKSTEDET, LARSEN & LAURSENS EFTF. ApSCITY VÆRKSTEDET, LARSEN & LAURSENS EFTF. ApS skifter navn til PLK-INVEST, AALBORG ApS. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 1987Nytt navn: CITY VÆRKSTEDET ApSASX 11581 ApSASX 11581 ApS skifter navn til CITY VÆRKSTEDET ApS. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 1987Preben Bang Henriksen forlater ledelsenASX 11581 ApSPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for ASX 11581 ApS etter en periode på 6 måneder. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 1987StiftelseASX 11581 ApSASX 11581 ApS stiftes i 1987. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 1982StiftelseVEJGAARD MOTORCOMPAGNI ApSVEJGAARD MOTORCOMPAGNI ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 1979StiftelseCITY VÆRKSTEDET, LARSEN & LAURSENS EFTF. ApSCITY VÆRKSTEDET, LARSEN & LAURSENS EFTF. ApS stiftes i 1979. Poul Kalstrup er medlem af ledelsen.Se mere