KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERJYLLAND 2005 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Poul Kiærulf eier 20% av virksomheten.
Søren Peter Strømgaard forlater ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERJYLLAND 2005 ApS etter en periode på 3 år. Poul Kiærulf eier 20% av virksomheten.
KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERJYLLAND 2005 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Poul Kiærulf eier 20% av virksomheten.
KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERJYLLAND 2005 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Poul Kiærulf eier 20% av virksomheten.
KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERJYLLAND 2005 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Poul Kiærulf eier 20% av virksomheten.