12. januar 1998Poul Kristian Hansen forlater styretROSENGRENEN ApSPoul Kristian Hansen forlater styret for ROSENGRENEN ApS etter en periode på 8 år.Se mere
19. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortROSENGRENEN ApSROSENGRENEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Poul Kristian Hansen er medlem av styret.Se mere
9. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortROSENGRENEN ApSROSENGRENEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Poul Kristian Hansen er medlem av styret.Se mere
16. desember 1992Susanne Kock forlater styretROSENGRENEN ApSSusanne Kock forlater styret for ROSENGRENEN ApS etter en periode på 3 år. Poul Kristian Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 1990StiftelseROSENGRENEN ApSROSENGRENEN ApS stiftes i bransjen udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri. Poul Kristian Hansen er medlem av styret.Se mere