16. aprilUnderskudd på DKK 84.152 DEPONIGAS ApSDEPONIGAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
29. mars 2023Overskudd på DKK 977.086 DEPONIGAS ApSDEPONIGAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
4. april 2022Overskudd på DKK 289.750 DEPONIGAS ApSDEPONIGAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
10. mai 2021Overskudd på DKK 219.158 DEPONIGAS ApSDEPONIGAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
20. august 2020Overskudd på DKK 58.801 DEPONIGAS ApSDEPONIGAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
17. august 2020Ole Helbo blir med i styretDEPONIGAS ApSOle Helbo erstatter Thorvald Pedersen i styret for DEPONIGAS ApS etter en periode på 11 år. Poul Linnemann er fortsatt styremedlem.Se mere
11. april 2019Overskudd på DKK 198.243 DEPONIGAS ApSDEPONIGAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
23. mars 2018Overskudd på DKK 316.888 DEPONIGAS ApSDEPONIGAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
19. mars 2018 · i dagUge 11: Hvem gik ud og hvem kom ind i ugen der gikDeponigas ApS Poul Linnemann er trådt ind i bestyrelsen i Deponigas ApS, mens Peder Petersen er trådt ud (kilde: Les artikkel
16. mars 2018 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1Deponigas ApS Poul Linnemann er trådt ind i bestyrelsen i Deponigas ApS, mens Peder Petersen er trådt ud (kilde: Les artikkel
29. mars 2017Overskudd på DKK 512.126 DEPONIGAS ApSDEPONIGAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
28. mars 2017Poul Linnemann blir med i styretDEPONIGAS ApSPoul Linnemann blir med i styret for DEPONIGAS ApS.Se mere
12. mai 2016Poul Linnemann forlater styretST & G A/SPoul Linnemann forlater styret for ST & G A/S etter en periode på 2 år.Se mere
5. november 2015Overskudd på DKK 124.851 ST & G A/SST & G A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
5. november 2015Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.ST & G A/STidligere bransje: Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
5. november 2015Nytt navn: ST & G A/SSMED TÆPPER & GARDINER A/SSMED TÆPPER & GARDINER A/S skifter navn til ST & G A/S. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
10. desember 2014Overskudd på DKK 77.196 SMED TÆPPER & GARDINER A/SSMED TÆPPER & GARDINER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
10. desember 2013Underskudd på DKK 17 SMED TÆPPER & GARDINER A/SSMED TÆPPER & GARDINER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september. Poul Linnemann er medlem av styret.Se mere
28. november 2013Poul Linnemann blir med i styretSMED TÆPPER & GARDINER A/SPoul Linnemann blir med i styret for SMED TÆPPER & GARDINER A/S.Se mere
6. november 2013Poul Linnemann forlater ledelsenP.L. HOLDING VIBORG ApSPoul Linnemann forlater ledelsen for P.L. HOLDING VIBORG ApS etter en periode på 16 år.Se mere