27. septemberAdresseendringHPA ApSHPA ApS flytter til ny adresse i Farsø. Poul Lykke Aver er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.HPA ApSHPA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Poul Lykke Aver er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Overskudd på DKK 83.422 CARE SOLUTIONS ApSCARE SOLUTIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Poul Lykke Aver er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 230.661 CARE SOLUTIONS ApSCARE SOLUTIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Poul Lykke Aver er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2022Overskudd på DKK 13 mio.HPA ApSHPA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Poul Lykke Aver er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2022Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberHPA ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Poul Lykke Aver er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2022Poul Lykke Aver forlater styretPLSP A/SPoul Lykke Aver forlater styret for PLSP A/S etter en periode på 5 år.Se mere
25. juli 2022Endring i eierkretsenPLSP A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av PLSP A/S. Poul Lykke Aver er medlem av styret.Se mere
23. mai 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.PLSP A/SPLSP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Poul Lykke Aver er medlem av styret.Se mere
9. mai 2022Nye navn i styretPLSP A/S2 nye medlemmer blir med i styret for PLSP A/S. Poul Lykke Aver er fortsatt styremedlem.Se mere
30. september 2021Overskudd på DKK 565.930 CARE SOLUTIONS ApSCARE SOLUTIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Poul Lykke Aver er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Overskudd på DKK 4,1 mio.HPA ApSHPA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Poul Lykke Aver er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2021Poul Lykke Aver forlater ledelsenAVER & LAURITZEN ApSPoul Lykke Aver forlater ledelsen for AVER & LAURITZEN ApS etter en periode på 32 år.Se mere
17. august 2021 · EG A/SEG køber Aver & LauritzenMakkerparret bag Aver & Lauritzen og lægesystemet GANGLION, Poul Aver og Jens Christian Lauritzen udtaler: Les artikkel
1. juli 2021Overskudd på DKK 4,7 mio.AVER & LAURITZEN ApSAVER & LAURITZEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Poul Lykke Aver er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Endring i eierkretsenAVER & LAURITZEN ApSPoul Lykke Aver er ikke lenger registrert som reell eier av AVER & LAURITZEN ApS.Se mere
19. mars 2021Overskudd på DKK 99.588 PLSP A/SPLSP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Poul Lykke Aver er medlem av styret.Se mere
20. oktober 2020AdresseendringPLSP A/SPLSP A/S flytter til ny adresse i Aarhus V. Poul Lykke Aver er medlem av styret.Se mere
30. september 2020Overskudd på DKK 2,2 mio.AVER & LAURITZEN ApSAVER & LAURITZEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Poul Lykke Aver er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2020Overskudd på DKK 340.612 CARE SOLUTIONS ApSCARE SOLUTIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Poul Lykke Aver er medlem af ledelsen.Se mere