19. januar 2006Poul Løvendal forlater styretRASCO EJENDOMSINVEST ApSPoul Løvendal forlater styret for RASCO EJENDOMSINVEST ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
17. januar 2006Regnskap for 2005 offentligjortA-EJENDOMSINVEST ApSA-EJENDOMSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere
1. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortA-EJENDOMSINVEST ApSA-EJENDOMSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere
10. mars 2005Poul Løvendal forlater styretPOVI HOLDING ApSPoul Løvendal forlater styret for POVI HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
8. mars 2005Ny status UNDER REASSUMERINGPOVI HOLDING ApSTidligere status: Tvangsopløst. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere
20. januar 2005Poul Løvendal blir med i styretA-EJENDOMSINVEST ApSPoul Løvendal blir med i styret for A-EJENDOMSINVEST ApS.Se mere
11. november 2004Ny status TVANGSOPLØSTPOVI HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere
24. august 2004Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGPOVI HOLDING ApSTidligere status: Normal. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere
1. juli 2004Poul Løvendal forlater styretRENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/SPoul Løvendal forlater styret for RENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/S etter en periode på 6 år.Se mere
10. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortRENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/SRENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere
14. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortPOVI HOLDING ApSPOVI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere
9. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortRENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/SRENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere
27. mars 2003Cecillie Elaine Isabelle Jensen blir med i styretRENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/SCecillie Elaine Isabelle Jensen erstatter Tina Mari Leth i styret for RENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/S etter en periode på 5 år. Poul Løvendal er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortPOVI HOLDING ApSPOVI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere
18. juni 2002Flere forlater styretPOVI HOLDING ApS2 medlemmer forlater styret for POVI HOLDING ApS. Poul Løvendal er fortsatt styremedlem.Se mere
12. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortRENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/SRENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere
18. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortRENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/SRENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere
26. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortPOVI HOLDING ApSPOVI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. november 1999 til 31. desember 2000. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere
12. mars 2001Poul Løvendal forlater ledelsenXOX 590 ApSPoul Løvendal forlater ledelsen for XOX 590 ApS etter en periode på 13 år.Se mere
22. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortRENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/SRENOVERINGSCENTRALEN-BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Poul Løvendal er medlem av styret.Se mere