3. mai 2013Henrik Valente Mortensen blir med i styretSPECTRONIC DENMARK A/SHenrik Valente Mortensen erstatter Poul McCarter i styret for SPECTRONIC DENMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
31. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortSPECTRONIC DENMARK A/SSPECTRONIC DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Poul McCarter er styreleder.Se mere
5. januar 2012Darcy John Corben slutter som adm. direktørSPECTRONIC DENMARK A/SDarcy John Corben slutter som adm. direktør i SPECTRONIC DENMARK A/S. Poul McCarter er styreleder.Se mere
5. januar 2012Erstatning i styretSPECTRONIC DENMARK A/S3 endringer i styret for SPECTRONIC DENMARK A/S. Poul McCarter er fortsatt styreleder.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSPECTRONIC DENMARK A/SSPECTRONIC DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Poul McCarter er styreleder.Se mere
31. august 2010Darcy John Corben blir adm. direktørSPECTRONIC DENMARK A/SDarcy John Corben erstatter Philip Michael Sykes som adm. direktør i SPECTRONIC DENMARK A/S. Poul McCarter er styreleder.Se mere
30. august 2010Poul McCarter blir med i styretSPECTRONIC DENMARK A/SPoul McCarter blir med i styret for SPECTRONIC DENMARK A/S.Se mere