30. aprilEndring i eierkretsenTOTAL AVIATION LTD. A/SPoul Mogens Elgaard reduserer sitt reelle eierskap av TOTAL AVIATION LTD. A/S.Se mere
30. aprilEndring i eierkretsenElgaard Invest 2024 ApSPoul Mogens Elgaard reduserer sitt reelle eierskap av Elgaard Invest 2024 ApS.Se mere
30. aprilEndring i eierkretsenElgaard Holding 2024 ApSPoul Mogens Elgaard reduserer sitt reelle eierskap av Elgaard Holding 2024 ApS.Se mere
25. aprilStiftelseElgaard Invest 2024 ApSElgaard Invest 2024 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Poul Mogens Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. marsPoul Mogens Elgaard forlater ledelsenPOUL ELGAARD HOLDING ApSPoul Mogens Elgaard forlater ledelsen for POUL ELGAARD HOLDING ApS etter en periode på 26 år.Se mere
27. marsEndring i eierkretsenPOUL ELGAARD HOLDING ApSPoul Mogens Elgaard er ikke lenger registrert som reell eier av POUL ELGAARD HOLDING ApS.Se mere
27. marsStiftelseElgaard Holding 2024 ApSElgaard Holding 2024 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Poul Mogens Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. marsStiftelsePoul Elgaard Holding 2024 ApSPoul Elgaard Holding 2024 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Poul Mogens Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Overskudd på DKK 49 mio.POUL ELGAARD HOLDING ApSPOUL ELGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Poul Mogens Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Overskudd på DKK 51 mio.TOTAL AVIATION LTD. A/STOTAL AVIATION LTD. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Poul Mogens Elgaard eier 100% av virksomheten.Se mere
31. august 2023David Joseph O´Donnell blir med i styretTOTAL AVIATION LTD. A/SDavid Joseph O´Donnell erstatter Flemming Elgaard i styret for TOTAL AVIATION LTD. A/S etter en periode på 20 år. Poul Mogens Elgaard eier 100% av virksomheten.Se mere
3. oktober 2022Overskudd på DKK 4,1 mio.POUL ELGAARD HOLDING ApSPOUL ELGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Poul Mogens Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2022Overskudd på DKK 4,9 mio.TOTAL AVIATION LTD. A/STOTAL AVIATION LTD. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Poul Mogens Elgaard eier 100% av virksomheten.Se mere
29. september 2021Overskudd på DKK 914.120 POUL ELGAARD HOLDING ApSPOUL ELGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Poul Mogens Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2021Overskudd på DKK 176.604 TOTAL AVIATION LTD. A/STOTAL AVIATION LTD. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Poul Mogens Elgaard eier 100% av virksomheten.Se mere
23. september 2020Underskudd på DKK 2,5 mio.POUL ELGAARD HOLDING ApSPOUL ELGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Poul Mogens Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2020Overskudd på DKK 5,4 mio.TOTAL AVIATION LTD. A/STOTAL AVIATION LTD. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Poul Mogens Elgaard eier 100% av virksomheten.Se mere
18. september 2019Overskudd på DKK 10 mio.POUL ELGAARD HOLDING ApSPOUL ELGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Poul Mogens Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2019Overskudd på DKK 4,8 mio.TOTAL AVIATION LTD. A/STOTAL AVIATION LTD. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Poul Mogens Elgaard eier 100% av virksomheten.Se mere
16. november 2018AdresseendringPOUL ELGAARD HOLDING ApSPOUL ELGAARD HOLDING ApS flytter til ny adresse i Kastrup. Poul Mogens Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere