29. september 2006Poul Reinvaldt forlater styretNORLIP A/SPoul Reinvaldt forlater styret for NORLIP A/S etter en periode på 3 år.Se mere
2. desember 2005Jan Brøsch Andresen blir med i styretNORLIP A/SJan Brøsch Andresen blir med i styret for NORLIP A/S. Poul Reinvaldt er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juli 2005Regnskap for 2005 offentligjortNORLIP A/SNORLIP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Poul Reinvaldt er medlem av styret.Se mere
26. august 2004Regnskap for 2004 offentligjortNORLIP A/SNORLIP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Poul Reinvaldt er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2003Poul Reinvaldt blir med i styretNORLIP A/SPoul Reinvaldt blir med i styret for NORLIP A/S.Se mere
1. oktober 2003Jesper Buchtrup Philipsen blir med i ledelsenNORLIP A/SJesper Buchtrup Philipsen blir med i ledelsen for NORLIP A/S. Poul Reinvaldt er medlem av styret.Se mere