13. marsAdresseendringI/S Tietgens Plads 11, 8000 Århus CI/S Tietgens Plads 11, 8000 Århus C flytter fra Aarhus C til Risskov. Poul Resen Steenstrup eier 20% av virksomheten.Se mere
16. januarOverskudd på DKK 449.155 PRS Invest, Risskov ApSPRS Invest, Risskov ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Poul Resen Steenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2023Underskudd på DKK 481.596 PRS Invest, Risskov ApSPRS Invest, Risskov ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Poul Resen Steenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2022Overskudd på DKK 362.009 PRS Invest, Risskov ApSPRS Invest, Risskov ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Poul Resen Steenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2021Poul Resen Steenstrup forlater styretBache A/SPoul Resen Steenstrup forlater styret for Bache A/S etter en periode på 5 år.Se mere
19. februar 2021Overskudd på DKK 3,3 mio.Bache A/SBache A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Poul Resen Steenstrup er medlem av styret.Se mere
22. januar 2021Overskudd på DKK 295.720 PRS Invest, Risskov ApSPRS Invest, Risskov ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Poul Resen Steenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2020Underskudd på DKK 5,3 mio.Bache A/SBache A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Poul Resen Steenstrup er medlem av styret.Se mere
22. januar 2020Overskudd på DKK 388.930 PRS Invest, Risskov ApSPRS Invest, Risskov ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Poul Resen Steenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2019Overskudd på DKK 1,7 mio.Bache A/SBache A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Poul Resen Steenstrup er medlem av styret.Se mere
22. januar 2019Underskudd på DKK 179.215 PRS Invest, Risskov ApSPRS Invest, Risskov ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Poul Resen Steenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2018Overskudd på DKK 1,5 mio.PRS Invest, Risskov ApSPRS Invest, Risskov ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Poul Resen Steenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2018Overskudd på DKK 3,6 mio.Bache A/SBache A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Poul Resen Steenstrup er medlem av styret.Se mere
24. april 2018 · K-NewsÆndringer i CLEMENS ADVOKATPARTNERSELSKABs ejerkreds Ændringer i CLEMENS ADVOKATPARTNERSELSKABs ejerkredsPoul Resen Steenstrup (via PRS ADVOKATHOLDINGSELSKAB ApS) (5-10%), Søren Damsgaard Lund (via SL ADVOKATHOLDINGSELSKAB ApS) (5-10%) og Birgit Lindø (via BL ADVOKATHOLDINGSELSKAB ApS) (5-10%). Les artikkel
22. februar 2018Endring i eierkretsenI/S Tietgens Plads 11, 8000 Århus CPoul Resen Steenstrup registrert som reell eier av I/S Tietgens Plads 11, 8000 Århus C.Se mere
8. februar 2018Nytt navn: Bache A/SI.M. JENSEN & BACHE A/SI.M. JENSEN & BACHE A/S skifter navn til Bache A/S. Poul Resen Steenstrup er medlem av styret.Se mere
1. januar 2018Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberPRS Invest, Risskov ApSTidligere bransje: Juridisk bistand. Poul Resen Steenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2018Nytt navn: PRS Invest, Risskov ApSPRS ADVOKATHOLDINGSELSKAB ApSPRS ADVOKATHOLDINGSELSKAB ApS skifter navn til PRS Invest, Risskov ApS. Poul Resen Steenstrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2017AdresseendringI/S Niels Juuls Gade 17, Århus NI/S Niels Juuls Gade 17, Århus N flytter til ny adresse i Aarhus C. Poul Resen Steenstrup eier 20% av virksomheten.Se mere
23. mai 2017Overskudd på DKK 6,2 mio.I.M. JENSEN & BACHE A/SI.M. JENSEN & BACHE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Poul Resen Steenstrup er medlem av styret.Se mere