5. marsAdresseendringP-K Entreprise ApSP-K Entreprise ApS flytter fra Køge til Tune. Poul Skaarup er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2023Overskudd på DKK 0 P-K Entreprise ApSP-K Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Poul Skaarup er medlem af ledelsen.Se mere
26. desember 2023Underskudd på DKK 263.046 PS Byg & Ejendomme ApSPS Byg & Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Poul Skaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. oktober 2023Underskudd på DKK 42.892 Rert Holding ApSRert Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Poul Skaarup er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Overskudd på DKK 216.119 MUSKANA HOLDING ApSMUSKANA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Poul Skaarup er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2023Poul Skaarup forlater ledelsenRert Entreprise ApSPoul Skaarup forlater ledelsen for Rert Entreprise ApS etter en periode på 3 år.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenRert Entreprise ApSPoul Skaarup er ikke lenger registrert som reell eier av Rert Entreprise ApS.Se mere
2. mai 2023Overskudd på DKK 0 Rert Entreprise ApSRert Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Poul Skaarup er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2023AdresseendringP-K Entreprise ApSP-K Entreprise ApS flytter fra Frederiksberg C til Køge. Poul Skaarup er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2023Poul Skaarup blir med i ledelsenP-K Entreprise ApSPoul Skaarup erstatter Torben Bjerregaard Jensen i ledelsen for P-K Entreprise ApS etter en periode på 1 år.Se mere
9. oktober 2022Overskudd på DKK 330.111 PS Byg & Ejendomme ApSPS Byg & Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Poul Skaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. oktober 2022Overskudd på DKK 80.759 MUSKANA HOLDING ApSMUSKANA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Poul Skaarup er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2022Overskudd på DKK 304.128 Rert Holding ApSRert Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Poul Skaarup er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2022Poul Skaarup slutter som adm. direktørBugtens mandskabs udlejning ApSPoul Skaarup slutter som adm. direktør i Bugtens mandskabs udlejning ApS.Se mere
15. juli 2022Poul Skaarup blir adm. direktørBugtens mandskabs udlejning ApSPoul Skaarup erstatter Morten Rehder Christensen som adm. direktør i Bugtens mandskabs udlejning ApS.Se mere
28. juni 2022Rebekka Skaarup forlater ledelsenPS Byg & Ejendomme ApSRebekka Skaarup forlater ledelsen for PS Byg & Ejendomme ApS etter en periode på 2 år. Poul Skaarup er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juni 2022Poul Skaarup blir med i ledelsenRert Holding ApSPoul Skaarup erstatter Rebekka Skaarup i ledelsen for Rert Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
28. juni 2022Poul Skaarup blir adm. direktørPS Byg & Ejendomme ApSPoul Skaarup blir adm. direktør i PS Byg & Ejendomme ApS.Se mere
3. mai 2022Overskudd på DKK 214.820 Rert Entreprise ApSRert Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Poul Skaarup er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2021AdresseendringRert Entreprise ApSRert Entreprise ApS flytter fra Køge til Greve. Poul Skaarup er medlem af ledelsen.Se mere