29. september 2005Anne Husted blir med i styretMANILLA-HUSET. EGÅ A/SAnne Husted erstatter Poul Thestrup Hansen i styret for MANILLA-HUSET. EGÅ A/S etter en periode på 14 år.Se mere
29. september 2005Claus Thestrup Hansen blir med i ledelsenMANILLA-HUSET. EGÅ A/SClaus Thestrup Hansen erstatter Poul Thestrup Hansen i ledelsen for MANILLA-HUSET. EGÅ A/S etter en periode på 14 år.Se mere
21. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortMANILLA-HUSET. EGÅ A/SMANILLA-HUSET. EGÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortMANILLA-HUSET. EGÅ A/SMANILLA-HUSET. EGÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortMANILLA-HUSET. EGÅ A/SMANILLA-HUSET. EGÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortMANILLA-HUSET. EGÅ A/SMANILLA-HUSET. EGÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortMANILLA-HUSET. EGÅ A/SMANILLA-HUSET. EGÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2001Ny bransje: MøbelforretningerMANILLA-HUSET. EGÅ A/STidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortMANILLA-HUSET. EGÅ A/SMANILLA-HUSET. EGÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortMANILLA-HUSET. EGÅ A/SMANILLA-HUSET. EGÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortMANILLA-HUSET. EGÅ A/SMANILLA-HUSET. EGÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juli 1998Dagmar Andreasen forlater styretMANILLA-HUSET. EGÅ A/SDagmar Andreasen forlater styret for MANILLA-HUSET. EGÅ A/S etter en periode på 7 år. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 1997Regnskap for 1996 offentligjortMANILLA-HUSET. EGÅ A/SMANILLA-HUSET. EGÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortMANILLA-HUSET. EGÅ A/SMANILLA-HUSET. EGÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 1991StiftelseMANILLA-HUSET. EGÅ A/SMANILLA-HUSET. EGÅ A/S stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Poul Thestrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere