22. februar 2006Poul Vilhelm Bruun de Neergaard forlater ledelsenCORNEGA ApSPoul Vilhelm Bruun de Neergaard forlater ledelsen for CORNEGA ApS etter en periode på 27 år.Se mere
11. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortCORNEGA ApSCORNEGA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Poul Vilhelm Bruun de Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2004Regnskap for 2003 offentligjortCORNEGA ApSCORNEGA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Poul Vilhelm Bruun de Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortCORNEGA ApSCORNEGA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Poul Vilhelm Bruun de Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortCORNEGA ApSCORNEGA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Poul Vilhelm Bruun de Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortCORNEGA ApSCORNEGA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Poul Vilhelm Bruun de Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortCORNEGA ApSCORNEGA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Poul Vilhelm Bruun de Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortCORNEGA ApSCORNEGA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Poul Vilhelm Bruun de Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortCORNEGA ApSCORNEGA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Poul Vilhelm Bruun de Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortCORNEGA ApSCORNEGA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Poul Vilhelm Bruun de Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortCORNEGA ApSCORNEGA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Poul Vilhelm Bruun de Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 1993Poul Vilhelm Bruun de Neergaard forlater ledelsenNORCORNEX ApSPoul Vilhelm Bruun de Neergaard forlater ledelsen for NORCORNEX ApS etter en periode på 10 år.Se mere
22. desember 1982StiftelseNORCORNEX ApSNORCORNEX ApS stiftes i bransjen engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme. Poul Vilhelm Bruun de Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 1979StiftelseCORNEGA ApSCORNEGA ApS stiftes i bransjen agenturhandel med blandet sortiment. Poul Vilhelm Bruun de Neergaard er medlem af ledelsen.Se mere