5. oktober 2004Pouline Olesen forlater styretERIK OLESENS EJENDOMSSELSKAB A/SPouline Olesen forlater styret for ERIK OLESENS EJENDOMSSELSKAB A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
5. oktober 2004Pouline Olesen forlater styretHELIOS EJENDOMSSELSKAB A/SPouline Olesen forlater styret for HELIOS EJENDOMSSELSKAB A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
28. september 2004Pouline Olesen forlater styretERIK OG SUSANNA OLESENS ALMENVELGØRENDE FONDPouline Olesen forlater styret for ERIK OG SUSANNA OLESENS ALMENVELGØRENDE FOND etter en periode på 12 måneder.Se mere
17. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortERIK OLESENS EJENDOMSSELSKAB A/SERIK OLESENS EJENDOMSSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Pouline Olesen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortHELIOS EJENDOMSSELSKAB A/SHELIOS EJENDOMSSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Pouline Olesen er medlem av styret.Se mere
15. desember 2003Pouline Olesen blir med i styretERIK OLESENS EJENDOMSSELSKAB A/SPouline Olesen blir med i styret for ERIK OLESENS EJENDOMSSELSKAB A/S.Se mere
10. oktober 2003Pouline Olesen blir med i styretHELIOS EJENDOMSSELSKAB A/SPouline Olesen erstatter Erik Olesen i styret for HELIOS EJENDOMSSELSKAB A/S etter en periode på 6 år.Se mere
10. oktober 2003Pouline Olesen blir med i styretERIK OG SUSANNA OLESENS ALMENVELGØRENDE FONDPouline Olesen blir med i styret for ERIK OG SUSANNA OLESENS ALMENVELGØRENDE FOND.Se mere
26. juni 2001Pouline Olesen forlater styret'ORDRUPVEJHUSE' ApSPouline Olesen forlater styret for 'ORDRUPVEJHUSE' ApS etter en periode på 16 år.Se mere
26. juni 2001Pouline Olesen forlater styret'RAADMANDSHUSE' ApSPouline Olesen forlater styret for 'RAADMANDSHUSE' ApS etter en periode på 16 år.Se mere
21. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjort'RAADMANDSHUSE' ApS'RAADMANDSHUSE' ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Pouline Olesen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjort'ORDRUPVEJHUSE' ApS'ORDRUPVEJHUSE' ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Pouline Olesen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjort'RAADMANDSHUSE' ApS'RAADMANDSHUSE' ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Pouline Olesen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjort'ORDRUPVEJHUSE' ApS'ORDRUPVEJHUSE' ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Pouline Olesen er medlem av styret.Se mere
23. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjort'RAADMANDSHUSE' ApS'RAADMANDSHUSE' ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Pouline Olesen er medlem av styret.Se mere
23. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjort'ORDRUPVEJHUSE' ApS'ORDRUPVEJHUSE' ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Pouline Olesen er medlem av styret.Se mere
26. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjort'RAADMANDSHUSE' ApS'RAADMANDSHUSE' ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Pouline Olesen er medlem av styret.Se mere
26. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjort'ORDRUPVEJHUSE' ApS'ORDRUPVEJHUSE' ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Pouline Olesen er medlem av styret.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjort'ORDRUPVEJHUSE' ApS'ORDRUPVEJHUSE' ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Pouline Olesen er medlem av styret.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjort'RAADMANDSHUSE' ApS'RAADMANDSHUSE' ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Pouline Olesen er medlem av styret.Se mere