23. mars 1993Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGPOX NR 1 ApSTidligere status: Under frivillig likvidation.
23. november 1992Bruno Ege Køldal-Eriksen forlater ledelsenPOX NR 1 ApSBruno Ege Køldal-Eriksen forlater ledelsen for POX NR 1 ApS etter en periode på 4 år.
3. april 1992Ronald Sørensen forlater ledelsenPOX NR 1 ApSRonald Sørensen forlater ledelsen for POX NR 1 ApS etter en periode på 4 år.
17. desember 1991Vagn Møller Albertsen forlater ledelsenPOX NR 1 ApSVagn Møller Albertsen forlater ledelsen for POX NR 1 ApS etter en periode på 3 år.
14. november 1991Nytt navn: POX NR 1 ApSINVESTORGRUPPEN AF 11.9.1988 ApSINVESTORGRUPPEN AF 11.9.1988 ApS skifter navn til POX NR 1 ApS.
11. september 1988StiftelseINVESTORGRUPPEN AF 11.9.1988 ApSINVESTORGRUPPEN AF 11.9.1988 ApS stiftes i bransjen finansieringsvirksomhed i øvrigt.Adressec/o Køldal-EriksenRosendalsgade 112100 København ØPersonerBruno Ege Køldal-EriksenDirektørRonald SørensenDirektørVagn Møller AlbertsenDirektør