23. mars 1993Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGPOX NR 2 ApSTidligere status: Under frivillig likvidation.
23. november 1992Bruno Ege Køldal-Eriksen forlater ledelsenPOX NR 2 ApSBruno Ege Køldal-Eriksen forlater ledelsen for POX NR 2 ApS etter en periode på 4 år.
3. april 1992Ronald Sørensen forlater ledelsenPOX NR 2 ApSRonald Sørensen forlater ledelsen for POX NR 2 ApS etter en periode på 3 år.
14. november 1991Nytt navn: POX NR 2 ApSINVESTORGRUPPEN AF 15.10.1988 ApSINVESTORGRUPPEN AF 15.10.1988 ApS skifter navn til POX NR 2 ApS.
13. november 1991Vagn Møller Albertsen forlater ledelsenINVESTORGRUPPEN AF 15.10.1988 ApSVagn Møller Albertsen forlater ledelsen for INVESTORGRUPPEN AF 15.10.1988 ApS etter en periode på 3 år.
15. oktober 1988StiftelseINVESTORGRUPPEN AF 15.10.1988 ApSINVESTORGRUPPEN AF 15.10.1988 ApS stiftes i bransjen finansieringsvirksomhed i øvrigt.Adressec/o Køldal-EriksenRosendalsgade 112100 København ØPersonerBruno Ege Køldal-EriksenDirektørRonald SørensenDirektørVagn Møller AlbertsenDirektør