4. juliUnderskudd på DKK 318.682 Nomia Fredericia & Aarhus A/SNomia Fredericia & Aarhus A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Prasanath Raguleswaran er medlem av styret.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 3.606 Acotio Holding ApSAcotio Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Prasanath Raguleswaran eier 15% av virksomheten.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 7.269 Datadein ApSDatadein ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Prasanath Raguleswaran eier 55% av virksomheten.Se mere
29. aprilEndring i eierkretsenNomia Fredericia & Aarhus A/SVinoth Sripathy øker sitt reelle eierskap av Nomia Fredericia & Aarhus A/S. Prasanath Raguleswaran er medlem av styret.Se mere
29. aprilEndring i eierkretsenAcotio Holding ApSPrasanath Raguleswaran reduserer sitt reelle eierskap av Acotio Holding ApS.Se mere
29. aprilEndring i eierkretsenDatadein ApSPrasanath Raguleswaran øker sitt reelle eierskap av Datadein ApS.Se mere
19. februarNytt navn: Nomia Fredericia & Aarhus A/SAcotio A/SAcotio A/S skifter navn til Nomia Fredericia & Aarhus A/S. Prasanath Raguleswaran er medlem av styret.Se mere
18. juli 2023Overskudd på DKK 137.276 Acotio A/SAcotio A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Prasanath Raguleswaran er medlem av styret.Se mere
18. juli 2023Underskudd på DKK 7.251 Acotio Holding ApSAcotio Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Prasanath Raguleswaran eier 25% av virksomheten.Se mere
14. juli 2023Underskudd på DKK 12.358 Datadein ApSDatadein ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. august 2021 til 31. desember 2022. Prasanath Raguleswaran eier 25% av virksomheten.Se mere
10. juli 2022Overskudd på DKK 171.138 Acotio A/SAcotio A/S offentliggjør regnskap for perioden 23. november 2020 til 31. desember 2021. Prasanath Raguleswaran er medlem av styret.Se mere
9. juli 2022Underskudd på DKK 7.827 Acotio Holding ApSAcotio Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Prasanath Raguleswaran eier 25% av virksomheten.Se mere
14. november 2021Erstatning i styretAcotio A/S4 endringer i styret for Acotio A/S. Prasanath Raguleswaran er fortsatt styremedlem.Se mere
16. august 2021Ali Saddam Al-Said forlater styretAcotio A/SAli Saddam Al-Said forlater styret for Acotio A/S etter en periode på 9 måneder. Prasanath Raguleswaran er fortsatt styremedlem.Se mere
16. august 2021Endring i eierkretsenAcotio Investment ApSPrasanath Raguleswaran er ikke lenger registrert som reell eier av Acotio Investment ApS.Se mere
16. august 2021Endring i eierkretsenAcotio A/SPrasanath Raguleswaran er ikke lenger registrert som reell eier av Acotio A/S.Se mere
16. august 2021Endring i eierkretsenAcotio Holding ApSAli Saddam Al-Said er ikke lenger registrert som reell eier av Acotio Holding ApS. Prasanath Raguleswaran eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
16. august 2021Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberAcotio Holding ApSTidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Prasanath Raguleswaran eier 25% av virksomheten.Se mere
16. august 2021StiftelseDatadein ApSDatadein ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Prasanath Raguleswaran eier 25% av virksomheten.Se mere
21. juni 2021Underskudd på DKK 16.235 Acotio Investment ApSAcotio Investment ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. februar 2020 til 31. desember 2020. Prasanath Raguleswaran eier 50% av virksomheten.Se mere