7. juniOverskudd på DKK 6,1 mio.ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Prashant Desai er medlem av styret.Se mere
7. juni 2023Overskudd på DKK 16 mio.ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Prashant Desai er medlem av styret.Se mere
8. juli 2022Overskudd på DKK 14 mio.ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Prashant Desai er medlem av styret.Se mere
24. juni 2021Overskudd på DKK 12 mio.ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Prashant Desai er medlem av styret.Se mere
18. juni 2020Overskudd på DKK 15 mio.ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Prashant Desai er medlem av styret.Se mere
24. juni 2019Hiroyuki Shibata blir ny styrelederES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSHiroyuki Shibata erstatter Yozo Shimomura som styreleder hos ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS etter en periode på 4 år. Prashant Desai er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 16 mio.ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Prashant Desai er medlem av styret.Se mere
1. april 2019Shinji Itoh blir med i styretES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSShinji Itoh erstatter Masayasu Suzuki i styret for ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS etter en periode på 3 år. Prashant Desai er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juni 2018Overskudd på DKK 21 mio.ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Prashant Desai er medlem av styret.Se mere
15. juni 2017Overskudd på DKK 8,2 mio.ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Prashant Desai er medlem av styret.Se mere
23. juni 2016Prashant Desai blir med i styretES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSPrashant Desai blir med i styret for ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS.Se mere