Hans Jørgen Boldrup Henriksen registrert som reell eier av BJERGAGER & KRISTENSEN ApS, RÅDGIVENDE INGENIØRER. Preben Breinholt Schou er medlem af ledelsen.
BJERGAGER & KRISTENSEN ApS, RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 31. desember 1996. Preben Breinholt Schou er medlem af ledelsen.
BJERGAGER & KRISTENSEN ApS, RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Preben Breinholt Schou er medlem af ledelsen.
BJERGAGER & KRISTENSEN ApS, RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1994 til 30. juni 1995. Preben Breinholt Schou er medlem af ledelsen.
Svend Kongshøj Marcussen forlater styret for BJERGAGER & KRISTENSEN ApS, RÅDGIVENDE INGENIØRER etter en periode på 5 år. Preben Breinholt Schou er medlem af ledelsen.
BJERGAGER & KRISTENSEN ApS, RÅDGIVENDE INGENIØRER stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Preben Breinholt Schou er medlem af ledelsen.