5. august 2002Ole Alexander Valentin blir med i styretA/S HERNING-HALLENOle Alexander Valentin erstatter Preben Christensen i styret for A/S HERNING-HALLEN etter en periode på 58 år.Se mere
21. juni 2002Erstatning i styretA/S HERNING-HALLEN15 endringer i styret for A/S HERNING-HALLEN. Preben Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortA/S HERNING-HALLENA/S HERNING-HALLEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Preben Christensen er medlem av styret.Se mere
29. april 2002Erstatning i styretA/S HERNING-HALLEN7 endringer i styret for A/S HERNING-HALLEN. Preben Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 2001Helge Mølsted Sander forlater styretA/S HERNING-HALLENHelge Mølsted Sander forlater styret for A/S HERNING-HALLEN etter en periode på 4 år. Preben Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortA/S HERNING-HALLENA/S HERNING-HALLEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Preben Christensen er medlem av styret.Se mere
18. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortA/S HERNING-HALLENA/S HERNING-HALLEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Preben Christensen er medlem av styret.Se mere
10. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortA/S HERNING-HALLENA/S HERNING-HALLEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Preben Christensen er medlem av styret.Se mere
3. mai 1999Nye navn i styretA/S HERNING-HALLEN2 nye medlemmer blir med i styret for A/S HERNING-HALLEN. Preben Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortA/S HERNING-HALLENA/S HERNING-HALLEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Preben Christensen er medlem av styret.Se mere
27. april 1998Erstatning i styretA/S HERNING-HALLEN11 endringer i styret for A/S HERNING-HALLEN. Preben Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortA/S HERNING-HALLENA/S HERNING-HALLEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Preben Christensen er medlem av styret.Se mere
3. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortA/S HERNING-HALLENA/S HERNING-HALLEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Preben Christensen er medlem av styret.Se mere
24. november 1995Jesper Harris Evin Olesen forlater styretA/S HERNING-HALLENJesper Harris Evin Olesen forlater styret for A/S HERNING-HALLEN etter en periode på 7 måneder. Preben Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 1995Erstatning i styretA/S HERNING-HALLEN4 endringer i styret for A/S HERNING-HALLEN. Preben Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mars 1995Jan Friche Christensen forlater ledelsenA/S HERNING-HALLENJan Friche Christensen forlater ledelsen for A/S HERNING-HALLEN etter en periode på 50 år. Preben Christensen er medlem av styret.Se mere
3. juni 1994Jens Bollerup-Jensen forlater styretA/S HERNING-HALLENJens Bollerup-Jensen forlater styret for A/S HERNING-HALLEN etter en periode på 2 år. Preben Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 1994Erstatning i styretA/S HERNING-HALLEN7 endringer i styret for A/S HERNING-HALLEN. Preben Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 1992Jens Bollerup-Jensen blir med i styretA/S HERNING-HALLENJens Bollerup-Jensen erstatter Sigvald Olesen i styret for A/S HERNING-HALLEN etter en periode på 47 år. Preben Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 1992Gert Tolbøll Astrup-Jepsen blir med i ledelsenA/S HERNING-HALLENGert Tolbøll Astrup-Jepsen blir med i ledelsen for A/S HERNING-HALLEN. Preben Christensen er medlem av styret.Se mere