4. september 2001Lars Lindegaard blir med i ledelsenPREBEN ECKEROTH ApSLars Lindegaard erstatter Preben Eckeroth i ledelsen for PREBEN ECKEROTH ApS etter en periode på 6 år.Se mere
27. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortPREBEN ECKEROTH ApSPREBEN ECKEROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Preben Eckeroth er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2000AdresseendringPREBEN ECKEROTH ApSPREBEN ECKEROTH ApS flytter fra Hellerup til Vanløse. Preben Eckeroth er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortPREBEN ECKEROTH ApSPREBEN ECKEROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Preben Eckeroth er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortPREBEN ECKEROTH ApSPREBEN ECKEROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Preben Eckeroth er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortPREBEN ECKEROTH ApSPREBEN ECKEROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 1996 til 30. juni 1997. Preben Eckeroth er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 1997Per Welts Falsing forlater ledelsenPREBEN ECKEROTH ApSPer Welts Falsing forlater ledelsen for PREBEN ECKEROTH ApS etter en periode på 1 år. Preben Eckeroth er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 1996Nytt navn: PREBEN ECKEROTH ApSApS KBUS 38 NR. 3089ApS KBUS 38 NR. 3089 skifter navn til PREBEN ECKEROTH ApS. Preben Eckeroth er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 1996Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS KBUS 38 NR. 3089Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS KBUS 38 NR. 3089 etter en periode på 2 måneder. Preben Eckeroth er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 1996StiftelseApS KBUS 38 NR. 3089ApS KBUS 38 NR. 3089 stiftes i bransjen vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Preben Eckeroth er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 1990Preben Eckeroth forlater styretSVEND ECKEROTH ENTREPRISE A/SPreben Eckeroth forlater styret for SVEND ECKEROTH ENTREPRISE A/S etter en periode på 10 år.Se mere
30. oktober 1990Preben Eckeroth forlater ledelsenSVEND ECKEROTH ENTREPRISE A/SPreben Eckeroth forlater ledelsen for SVEND ECKEROTH ENTREPRISE A/S etter en periode på 10 år.Se mere
17. juli 1980StiftelseSVEND ECKEROTH ENTREPRISE A/SSVEND ECKEROTH ENTREPRISE A/S stiftes i 1980. Preben Eckeroth er medlem af ledelsen.Se mere