1. september 2003Søren Damtoft blir med i ledelsenFEF CHEMICALS A/SSøren Damtoft erstatter Preben Engelund Poulsen i ledelsen for FEF CHEMICALS A/S etter en periode på 14 år.Se mere
2. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortFEF CHEMICALS A/SFEF CHEMICALS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortFEF CHEMICALS A/SFEF CHEMICALS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortFEF CHEMICALS A/SFEF CHEMICALS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2001Per Andersen forlater styretFEF CHEMICALS A/SPer Andersen forlater styret for FEF CHEMICALS A/S etter en periode på 12 år. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2001Ny bransje: MedicinalvarefabrikkerFEF CHEMICALS A/STidligere bransje: Fremstilling af farmaceutiske råvarer. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortFEF CHEMICALS A/SFEF CHEMICALS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2000Erstatning i styretFEF CHEMICALS A/S5 endringer i styret for FEF CHEMICALS A/S. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2000Erstatning i styretFEF CHEMICALS A/S5 endringer i styret for FEF CHEMICALS A/S. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortFEF CHEMICALS A/SFEF CHEMICALS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 1999Steen Skjold-Jørgensen forlater styretFEF CHEMICALS A/SSteen Skjold-Jørgensen forlater styret for FEF CHEMICALS A/S etter en periode på 2 år. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortFEF CHEMICALS A/SFEF CHEMICALS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 1997Steen Skjold-Jørgensen blir med i styretFEF CHEMICALS A/SSteen Skjold-Jørgensen erstatter Ole Regnar Hansen i styret for FEF CHEMICALS A/S etter en periode på 8 år. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortFEF CHEMICALS A/SFEF CHEMICALS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1996Poul Lasse Jespersen blir med i styretFEF CHEMICALS A/SPoul Lasse Jespersen blir med i styret for FEF CHEMICALS A/S. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 1996Birgit Mindegaard forlater styretFEF CHEMICALS A/SBirgit Mindegaard forlater styret for FEF CHEMICALS A/S etter en periode på 7 år. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortFEF CHEMICALS A/SFEF CHEMICALS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 1995Sonnich Jacob Fryland forlater styretFEF CHEMICALS A/SSonnich Jacob Fryland forlater styret for FEF CHEMICALS A/S etter en periode på 6 år. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 1995Flere forlater styretFEF CHEMICALS A/S2 medlemmer forlater styret for FEF CHEMICALS A/S. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 1995Flere forlater styretFEF CHEMICALS A/S2 medlemmer forlater styret for FEF CHEMICALS A/S. Preben Engelund Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere