22. mars 2007Preben Gjerløv Hansen forlater styretGC AFVIKLINGSSELSKAB AF 8. JANUAR 1999 A/SPreben Gjerløv Hansen forlater styret for GC AFVIKLINGSSELSKAB AF 8. JANUAR 1999 A/S etter en periode på 15 år.Se mere
1. mars 2005Preben Gjerløv Hansen forlater styretGRANADA DANMARK A/SPreben Gjerløv Hansen forlater styret for GRANADA DANMARK A/S etter en periode på 12 år.Se mere
1. mars 2005Preben Gjerløv Hansen forlater ledelsenGRANADA DANMARK A/SPreben Gjerløv Hansen forlater ledelsen for GRANADA DANMARK A/S etter en periode på 12 år.Se mere
15. september 2004Nils Rolf Stadeager blir med i styretGRANADA DANMARK A/SNils Rolf Stadeager blir med i styret for GRANADA DANMARK A/S. Preben Gjerløv Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortGRANADA DANMARK A/SGRANADA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 31. desember 2003. Preben Gjerløv Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortGRANADA DANMARK A/SGRANADA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Preben Gjerløv Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortGRANADA DANMARK A/SGRANADA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Preben Gjerløv Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortGRANADA DANMARK A/SGRANADA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 30. september 2001. Preben Gjerløv Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2002Nytt navn: GRANADA DANMARK A/SUNITED DANMARK A/SUNITED DANMARK A/S skifter navn til GRANADA DANMARK A/S. Preben Gjerløv Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortUNITED DANMARK A/SUNITED DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Preben Gjerløv Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2000Flere forlater styretUNITED DANMARK A/S2 medlemmer forlater styret for UNITED DANMARK A/S. Preben Gjerløv Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortUNITED DANMARK A/SUNITED DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Preben Gjerløv Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2000Timothy Guy Collier blir med i styretUNITED DANMARK A/STimothy Guy Collier erstatter Andrew Frank Crow i styret for UNITED DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Preben Gjerløv Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2000AdresseendringUNITED DANMARK A/SUNITED DANMARK A/S flytter fra København K til Charlottenlund. Preben Gjerløv Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 1999Ny bransje: UoplystGC AFVIKLINGSSELSKAB AF 8. JANUAR 1999 A/STidligere bransje: Engroshandel med vin og spiritus. Preben Gjerløv Hansen er medlem av styret.Se mere
8. juli 1999Ny status UNDER KONKURSGC AFVIKLINGSSELSKAB AF 8. JANUAR 1999 A/STidligere status: Normal. Preben Gjerløv Hansen er medlem av styret.Se mere
6. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortUNITED DANMARK A/SUNITED DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Preben Gjerløv Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 1999Nytt navn: GC AFVIKLINGSSELSKAB AF 8. JANUAR 1999 A/SGRAND CRU A/SGRAND CRU A/S skifter navn til GC AFVIKLINGSSELSKAB AF 8. JANUAR 1999 A/S. Preben Gjerløv Hansen er medlem av styret.Se mere
26. februar 1999Preben Gjerløv Hansen forlater styretGARBAN DENMARK A/SPreben Gjerløv Hansen forlater styret for GARBAN DENMARK A/S etter en periode på 15 år.Se mere
26. februar 1999Preben Gjerløv Hansen forlater ledelsenGARBAN DENMARK A/SPreben Gjerløv Hansen forlater ledelsen for GARBAN DENMARK A/S etter en periode på 15 år.Se mere