30. januarOverskudd på DKK 711.423 P. Grønlund ApSP. Grønlund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januarOverskudd på DKK 766.773 P. GRØNLUND HOLDING ApSP. GRØNLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2023Overskudd på DKK 386.665 P. GRØNLUND HOLDING ApSP. GRØNLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2023Overskudd på DKK 719.346 P. Grønlund ApSP. Grønlund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2022Overskudd på DKK 731.393 P. Grønlund ApSP. Grønlund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2022Overskudd på DKK 911.139 P. GRØNLUND HOLDING ApSP. GRØNLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2021Overskudd på DKK 545.557 P. Grønlund ApSP. Grønlund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2021Overskudd på DKK 764.514 P. GRØNLUND HOLDING ApSP. GRØNLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2020Overskudd på DKK 690.050 P. GRØNLUND HOLDING ApSP. GRØNLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2020Overskudd på DKK 575.468 P. Grønlund ApSP. Grønlund ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2019 til 31. desember 2019. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2019Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberP. GRØNLUND HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2019StiftelseP. Grønlund ApSP. Grønlund ApS stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2019Underskudd på DKK 56.816 P. GRØNLUND HOLDING ApSP. GRØNLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2018Overskudd på DKK 45.074 P. GRØNLUND HOLDING ApSP. GRØNLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2017Overskudd på DKK 76.601 P. GRØNLUND HOLDING ApSP. GRØNLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2016Overskudd på DKK 636.802 P. GRØNLUND HOLDING ApSP. GRØNLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i uge 6Rådgivende Ingeniørfirma Andersen & Grønlund ApS Jacob Dahlin er indtrådt i direktionen hos Rådgivende Ingeniørfirma Andersen & Grønlund ApS i stedet for Preben Grønlund Johansen (kilde: Les artikkel
12. februar 2016 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionsgangeRådgivende Ingeniørfirma Andersen & Grønlund ApS Jacob Dahlin er indtrådt i direktionen hos Rådgivende Ingeniørfirma Andersen & Grønlund ApS i stedet for Preben Grønlund Johansen (kilde: Les artikkel
5. februar 2016Jacob Dahlin blir med i ledelsenRÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApSJacob Dahlin erstatter Preben Grønlund Johansen i ledelsen for RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS etter en periode på 14 år.Se mere
6. mars 2015Overskudd på DKK 948.675 P. GRØNLUND HOLDING ApSP. GRØNLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Preben Grønlund Johansen er medlem af ledelsen.Se mere