22. april 2012Preben Jensen forlater ledelsenINARA HOLDING ApSPreben Jensen forlater ledelsen for INARA HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. april 2012Preben Jensen forlater ledelsenTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSPreben Jensen forlater ledelsen for TANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS etter en periode på 12 år.Se mere
27. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortINARA HOLDING ApSINARA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortINARA HOLDING ApSINARA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. april til 30. april. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2010StiftelseINARA HOLDING ApSINARA HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april 2006. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2006Ny status NORMALTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2006Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTidligere status: Normal. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2004Regnskap for 2004 offentligjortTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2002Regnskap for 2002 offentligjortTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. desember 1999 til 30. april. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2000Ny bransje: Praktiserende tandlægerTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTidligere bransje: Uoplyst. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. desember 1999StiftelseTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApSTANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS stiftes i bransjen uoplyst. Preben Jensen er medlem af ledelsen.Se mere