26. mai 2023Preben Jensen forlater styretTISTRUP BRUGSFORENINGPreben Jensen forlater styret for TISTRUP BRUGSFORENING etter en periode på 16 år.Se mere
16. juni 2022Overskudd på DKK 785.547 TISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2021Overskudd på DKK 12.318 TISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2021Per Runge blir med i styretTISTRUP BRUGSFORENINGPer Runge erstatter Kim Buchwald Lind i styret for TISTRUP BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Preben Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. august 2020Overskudd på DKK 1.889 TISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 39.653 TISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
21. mai 2019Vita Bach Mortensen blir med i styretTISTRUP BRUGSFORENINGVita Bach Mortensen erstatter Signe Toudahl Knudsen i styret for TISTRUP BRUGSFORENING etter en periode på 10 år. Preben Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mai 2018Overskudd på DKK 522.794 TISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2017Underskudd på DKK 354.730 TISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
18. mai 2017Kim Buchwald Lind blir med i styretTISTRUP BRUGSFORENINGKim Buchwald Lind erstatter Asger Lykke Madsen i styret for TISTRUP BRUGSFORENING etter en periode på 2 år. Preben Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. mai 2016Overskudd på DKK 859.532 TISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2015Overskudd på DKK 553.702 TISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2015Asger Lykke Madsen blir med i styretTISTRUP BRUGSFORENINGAsger Lykke Madsen blir med i styret for TISTRUP BRUGSFORENING. Preben Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. mai 2014Overskudd på DKK 125.605 TISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2014Arne Haahr Hansen blir ny styrelederTISTRUP BRUGSFORENINGArne Haahr Hansen erstatter Hans Christian Budde Sørensen som styreleder hos TISTRUP BRUGSFORENING etter en periode på 19 år. Preben Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. april 2013Overskudd på DKK 311.046 TISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
13. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortTISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
12. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortTISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
15. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortTISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere
16. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortTISTRUP BRUGSFORENINGTISTRUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Preben Jensen er medlem av styret.Se mere