1. mai 1998Erik Rasmussen blir med i styretSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SErik Rasmussen erstatter Preben Jessen i styret for SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S etter en periode på 41 år.Se mere
10. februar 1998Regnskap for 1997 offentligjortSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SSKANDINAVISK INDUSTRIES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Preben Jessen er medlem av styret.Se mere
22. september 1997Jørgen Færch forlater styretSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SJørgen Færch forlater styret for SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S etter en periode på 40 år. Preben Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SSKANDINAVISK INDUSTRIES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Preben Jessen er medlem av styret.Se mere
6. november 1996Povl Heegaard forlater styretSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SPovl Heegaard forlater styret for SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S etter en periode på 39 år. Preben Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. desember 1995Flere forlater styretSKANDINAVISK INDUSTRIES A/S2 medlemmer forlater styret for SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S. Preben Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. oktober 1995Holger Søndergaard slutter som adm. direktørSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SHolger Søndergaard slutter som adm. direktør i SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S. Preben Jessen er medlem av styret.Se mere
16. mai 1995John Robert Christensen blir med i styretSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SJohn Robert Christensen blir med i styret for SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S. Preben Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mai 1995Søren Kjærsgaard forlater styretSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SSøren Kjærsgaard forlater styret for SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S etter en periode på 10 måneder. Preben Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juli 1994Nye navn i styretSKANDINAVISK INDUSTRIES A/S2 nye medlemmer blir med i styret for SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S. Preben Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. juli 1994Svend Ove Bagge blir med i styretSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SSvend Ove Bagge blir med i styret for SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S. Preben Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juli 1994Poul Karlo Kristensen forlater styretSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SPoul Karlo Kristensen forlater styret for SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S etter en periode på 37 år. Preben Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 1992Kai Hugo Schrøder slutter som adm. direktørSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SKai Hugo Schrøder slutter som adm. direktør i SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S. Preben Jessen er medlem av styret.Se mere
3. april 1992Flemming Relster forlater ledelsenSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SFlemming Relster forlater ledelsen for SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S etter en periode på 35 år. Preben Jessen er medlem av styret.Se mere
19. november 1991Frederik Christian Obel forlater styretSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SFrederik Christian Obel forlater styret for SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S etter en periode på 34 år. Preben Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. januar 1991Holger Søndergaard forlater styretSKANDINAVISK INDUSTRIES A/SHolger Søndergaard forlater styret for SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S etter en periode på 33 år. Preben Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. november 1990Nytt navn: SKANDINAVISK INDUSTRIES A/SKONGSKILDE KONCERNSELSKAB A/SKONGSKILDE KONCERNSELSKAB A/S skifter navn til SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S. Preben Jessen er medlem av styret.Se mere
14. november 1990Flere forlater styretKONGSKILDE KONCERNSELSKAB A/S2 medlemmer forlater styret for KONGSKILDE KONCERNSELSKAB A/S. Preben Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. september 1990Niels Karsten Bohr forlater styretKONGSKILDE KONCERNSELSKAB A/SNiels Karsten Bohr forlater styret for KONGSKILDE KONCERNSELSKAB A/S etter en periode på 33 år. Preben Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. september 1990Niels Karsten Bohr forlater ledelsenKONGSKILDE KONCERNSELSKAB A/SNiels Karsten Bohr forlater ledelsen for KONGSKILDE KONCERNSELSKAB A/S etter en periode på 33 år. Preben Jessen er medlem av styret.Se mere