19. juni 2000Preben Louw Pedersen forlater styretLYSTA A/SPreben Louw Pedersen forlater styret for LYSTA A/S etter en periode på 13 år.Se mere
28. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortLYSTA A/SLYSTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere
8. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortLYSTA A/SLYSTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere
19. mai 1998Preben Louw Pedersen forlater styretLYSTA PRODUKTION ApSPreben Louw Pedersen forlater styret for LYSTA PRODUKTION ApS etter en periode på 11 år.Se mere
19. mai 1998Niels Hauge Bentsen forlater styretLYSTA A/SNiels Hauge Bentsen forlater styret for LYSTA A/S etter en periode på 11 år. Preben Louw Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
31. oktober 1997Regnskap for 1996 offentligjortLYSTA A/SLYSTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere
3. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortLYSTA PRODUKTION ApSLYSTA PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere
1. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortLYSTA A/SLYSTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere
1. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortLYSTA PRODUKTION ApSLYSTA PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere
12. juli 1996Nytt navn: LYSTA A/SLYSTA TRADING A/SLYSTA TRADING A/S skifter navn til LYSTA A/S. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere
11. juni 1993Peter Johannsen forlater ledelsenLYSTA TRADING A/SPeter Johannsen forlater ledelsen for LYSTA TRADING A/S etter en periode på 6 år. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere
11. juni 1993Peter Johannsen forlater ledelsenLYSTA PRODUKTION ApSPeter Johannsen forlater ledelsen for LYSTA PRODUKTION ApS etter en periode på 6 år. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere
15. mars 1991Benny Sparwath forlater styretLYSTA PRODUKTION ApSBenny Sparwath forlater styret for LYSTA PRODUKTION ApS etter en periode på 4 år. Preben Louw Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
15. mars 1991Benny Sparwath forlater styretLYSTA TRADING A/SBenny Sparwath forlater styret for LYSTA TRADING A/S etter en periode på 4 år. Preben Louw Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
12. januar 1990Benny Sparwath forlater ledelsenLYSTA TRADING A/SBenny Sparwath forlater ledelsen for LYSTA TRADING A/S etter en periode på 3 år. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere
12. januar 1990Benny Sparwath forlater ledelsenLYSTA PRODUKTION ApSBenny Sparwath forlater ledelsen for LYSTA PRODUKTION ApS etter en periode på 3 år. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere
26. februar 1987StiftelseLYSTA TRADING A/SLYSTA TRADING A/S stiftes i bransjen fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere
26. februar 1987StiftelseLYSTA PRODUKTION ApSLYSTA PRODUKTION ApS stiftes i bransjen anden forretningsservice i.a.n. Preben Louw Pedersen er styreleder.Se mere