29. januar 2010Peer Ditlev blir med i styretUNIMERCO GROUP A/SPeer Ditlev erstatter Preben Skov i styret for UNIMERCO GROUP A/S etter en periode på 12 år.Se mere
1. januar 2010Preben Skov forlater styretUNIMERCO FASTENING A/SPreben Skov forlater styret for UNIMERCO FASTENING A/S etter en periode på 1 år.Se mere
1. januar 2010Peer Ditlev blir med i styretUNIMERCO A/SPeer Ditlev erstatter Preben Skov i styret for UNIMERCO A/S etter en periode på 11 år.Se mere
14. januar 2009Regnskap for 2008 offentligjortUNIMERCO GROUP A/SUNIMERCO GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
14. januar 2009Regnskap for 2008 offentligjortUNIMERCO FASTENING A/SUNIMERCO FASTENING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2007 til 30. september 2008. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
14. januar 2009Regnskap for 2008 offentligjortUNIMERCO A/SUNIMERCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Fremstilling af håndværktøjUNIMERCO A/STidligere bransje: Engroshandel med værktøjsmaskiner. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
24. september 2008Ny bransje: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialerUNIMERCO FASTENING A/STidligere bransje: Uoplyst. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
2. september 2008Nytt navn: UNIMERCO A/SUNIMERCO TOOLING A/SUNIMERCO TOOLING A/S skifter navn til UNIMERCO A/S. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
3. juli 2008Nytt navn: UNIMERCO TOOLING A/SUNIMERCO A/SUNIMERCO A/S skifter navn til UNIMERCO TOOLING A/S. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
3. juli 2008StiftelseUNIMERCO FASTENING A/SUNIMERCO FASTENING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
9. januar 2008Regnskap for 2007 offentligjortUNIMERCO GROUP A/SUNIMERCO GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
4. januar 2008Regnskap for 2007 offentligjortUNIMERCO A/SUNIMERCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med værktøjsmaskinerUNIMERCO A/STidligere bransje: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
15. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortUNIMERCO GROUP A/SUNIMERCO GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
15. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortUNIMERCO A/SUNIMERCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
26. januar 2006Regnskap for 2005 offentligjortUNIMERCO A/SUNIMERCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
26. januar 2006Regnskap for 2005 offentligjortUNIMERCO GROUP A/SUNIMERCO GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Preben Skov er medlem av styret.Se mere
20. januar 2006Lise Laursen blir med i styretUNIMERCO A/SLise Laursen blir med i styret for UNIMERCO A/S. Preben Skov er fortsatt styremedlem.Se mere
20. januar 2006Lise Laursen blir med i styretUNIMERCO GROUP A/SLise Laursen erstatter Ole Kildahl Lauritsen i styret for UNIMERCO GROUP A/S etter en periode på 36 år. Preben Skov er fortsatt styremedlem.Se mere