27. juni 1997Preben Skovsbøl Knudsen forlater ledelsenODDER AUTOPARTS INTERNATIONAL ApSPreben Skovsbøl Knudsen forlater ledelsen for ODDER AUTOPARTS INTERNATIONAL ApS etter en periode på 8 år.Se mere
7. mars 1997Preben Skovsbøl Knudsen forlater ledelsenApS ODDER AUTODELEPreben Skovsbøl Knudsen forlater ledelsen for ApS ODDER AUTODELE etter en periode på 21 år.Se mere
10. februar 1997Preben Skovsbøl Knudsen forlater styretApS ODDER AUTODELEPreben Skovsbøl Knudsen forlater styret for ApS ODDER AUTODELE etter en periode på 21 år.Se mere
18. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortApS ODDER AUTODELEApS ODDER AUTODELE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Preben Skovsbøl Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juli 1996Regnskap for 1996 offentligjortODDER AUTOPARTS INTERNATIONAL ApSODDER AUTOPARTS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1995 til 31. mars. Preben Skovsbøl Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 1989StiftelseODDER AUTOPARTS INTERNATIONAL ApSODDER AUTOPARTS INTERNATIONAL ApS stiftes i bransjen engroshandel med affaldsprodukter. Preben Skovsbøl Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 1975StiftelseApS ODDER AUTODELEApS ODDER AUTODELE stiftes i bransjen engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. Preben Skovsbøl Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere