29. november 2007Preben Stokholm Buck forlater styretMFF HERNING HOLDING ApSPreben Stokholm Buck forlater styret for MFF HERNING HOLDING ApS etter en periode på 10 år.Se mere
4. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortMFF HERNING HOLDING ApSMFF HERNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Preben Stokholm Buck er medlem av styret.Se mere
7. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortMFF HERNING HOLDING ApSMFF HERNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Preben Stokholm Buck er medlem av styret.Se mere
26. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortMFF HERNING HOLDING ApSMFF HERNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Preben Stokholm Buck er medlem av styret.Se mere
30. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortMFF HERNING HOLDING ApSMFF HERNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Preben Stokholm Buck er medlem av styret.Se mere
30. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortMFF HERNING HOLDING ApSMFF HERNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Preben Stokholm Buck er medlem av styret.Se mere
14. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortMFF HERNING HOLDING ApSMFF HERNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Preben Stokholm Buck er medlem av styret.Se mere
11. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortMFF HERNING HOLDING ApSMFF HERNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Preben Stokholm Buck er medlem av styret.Se mere
13. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortMFF HERNING HOLDING ApSMFF HERNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Preben Stokholm Buck er medlem av styret.Se mere
7. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortMFF HERNING HOLDING ApSMFF HERNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. desember 1997 til 31. desember 1998. Preben Stokholm Buck er medlem av styret.Se mere
15. desember 1997StiftelseMFF HERNING HOLDING ApSMFF HERNING HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Preben Stokholm Buck er medlem av styret.Se mere